M Martin CHRISTENSEN
Administrateur de CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN
M Martin CHRISTENSEN a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN
M Martin CHRISTENSEN peut être contacté au siège de la société CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN par courrier à l'adresse CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN RD 7 ETABLISSEMENT DE GOULIEN LIEU DIT KERLAN 29770 GOULIEN FRANCE
La société CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN est principalement dirigée par M Martin CHRISTENSEN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/05/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42123083000042.
- M Jean-Marc BOUCHET, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 03 décembre 2013
- M Jerome BILLEREY, Administrateur (1958) depuis le 17 septembre 2016
- M Laurent ALBUISSON, Administrateur (1971) depuis le 03 décembre 2013
- M Laurent ALBUISSON, Directeur général (1971) depuis le 17 septembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois LHOUTELLIER, Administrateur (1969) du 13 avril 2004 au 16 novembre 2004
- M Jean-Marc PERRAUD, Administrateur (1949) du 16 novembre 2004 au 03 octobre 2013
- M Martin CHRISTENSEN, Administrateur (1966) du 20 février 2007 au 03 octobre 2013
- M Philippe FOURNIER, Administrateur (1942) du 13 avril 2004 au 17 septembre 2016
- M Philippe FOURNIER, Directeur général (1942) du 25 mai 2004 au 17 septembre 2016
- M Steen STAVNSBO, Administrateur (1964) du 20 février 2007 au 03 octobre 2013
- M Vincent LEVEQUE, Administrateur (1958) du 03 octobre 2013 au 03 décembre 2013
Dirigeants personne morale:
- OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 septembre 2016
- GREEN INVEST APS, Administrateur du 13 avril 2004 au 14 novembre 2009
- GREEN INVEST APS, Administrateur du 14 novembre 2009 au 03 octobre 2013
- QUADRAN, Administrateur du 03 octobre 2013 au 03 décembre 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN | |
Sigle de l'entreprise | CEG SA | |
Entrepreneurs individuels | CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN | |
Identifiant de l'entreprise | 421230830 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 octobre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 343 010,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 22 décembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 025,00 | |
Résultat net | 299,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale | 3511Z | |
Première activité | 3511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 514 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 514 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 252 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 168 |
Placement | 1 083 |
Total Actif | 2 766 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -52 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 679 |
Dette | 1 139 |
Total Passif | 2 766 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 025 |
Produit d'exploitation | 1 221 |
Charge d'exploitation | 1 137 |
Résultat d'exploitation | 84 |
Produit financier net | 28 |
Charge financière | 78 |
Résultat financier | -50 |
Résultat courrant | 34 |
Produit exceptionnel | 429 |
Charges exceptionnelles | 14 |
Résultat exceptionnel | 415 |
Résultat net | 299 |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
Président directeur général : FOURNIER Philippe Administrateur : GREEN INVEST APS (SDE) représenté par JENSEN Palle Hinze Administrateur : PERRAUD Jean-Marc Administrateur : STAVNSBO Steen Administrateur : CHRISTENSEN Martin Commissaire aux comptes titulaire : QUELVEN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre-Yves
Production d'électricité
Président, Directeur général : FOURNIER Philippe Administrateur : LEVEQUE Vincent Administrateur : QUADRAN (SAS) représenté par BOUCHET Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : QUELVEN Bernard Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre-Yves
Président du conseil d'administration, Administrateur : BOUCHET Jean-Marc Directeur général : FOURNIER Philippe Administrateur : ALBUISSON Laurent Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre-Yves
Président du conseil d'administration, Administrateur : BOUCHET Jean-Marc Directeur général, Administrateur : ALBUISSON Laurent Administrateur : BILLEREY Jérôme Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LE CORRE Pierre-Yves
Président du conseil d'administration, Administrateur : BOUCHET Jean-Marc ; Directeur général, Administrateur : ALBUISSON Laurent ; Administrateur : BILLEREY Jérôme ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT HARDTMEYER-HUC (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : BILLEREY Jérôme ; Directeur général, Administrateur : ALBUISSON Laurent ; Administrateur : DE LAROCQUE LATOUR Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT HARDTMEYER-HUC (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : DE LAROCQUE LATOUR Antoine ; Directeur général, Administrateur : ALBUISSON Laurent ; Administrateur : QUADRAN (SAS) représenté par PALLANDRE Karine né(e) GARCON ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT HARDTMEYER-HUC (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : DE LAROCQUE LATOUR Antoine ; Directeur général, Administrateur : NEUVY Samuel ; Administrateur : QUADRAN (SAS) représenté par PALLANDRE Karine né(e) GARCON ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT HARDTMEYER-HUC (SAS)
Président : TOTAL QUADRAN (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT HARDTMEYER-HUC (SAS)