M Mohamed MABED
Directeur général de PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS
M Mohamed MABED a 43 ans ( naissance en 1981), est Directeur général de la société PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS
M Mohamed MABED peut être contacté au siège de la société PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS par courrier à l'adresse PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS 15 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS FRANCE
La société PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS est principalement dirigée par M Mohamed MABED qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/12/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42126496100028.
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 02 septembre 2016
- MME Jocelyn DE VERDELON, Président (1975) depuis le 22 février 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS est de 54 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic HAVEN, Président (1960) du 26 octobre 2004 au 20 février 2007
- M Frederic PERDRIAU, Directeur général (1962) du 09 janvier 2007 au 05 janvier 2013
- M Marcus RALLING, Président (1971) du 10 novembre 2012 au 22 février 2014
- M Mohamed MABED, Directeur général (1981) du 16 septembre 2015 au 30 novembre 2016
- M Olivier ASTRUC, Directeur général (1980) du 05 janvier 2013 au 22 février 2014
- M Olivier LABADIE, Directeur général (1968) du 09 janvier 2007 au 20 février 2007
- M Thomas HOELLER, Président (1953) du 05 février 2008 au 10 novembre 2012
- MME Celine MARZIN, Directeur général (1970) du 05 janvier 2013 au 16 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 septembre 2015
- PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS EUROPE AG, Président du 20 février 2007 au 05 février 2008
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire du 16 septembre 2015 au 02 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 421264961 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 15 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 décembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 812 000,00 | |
Résultat net | -1 370 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 67 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 15 000 |
Immobilisation financière | 51 000 |
Actif circulant net | 1 173 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 481 000 |
Placement | 692 000 |
Total Actif | 1 240 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -658 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 898 000 |
Total Passif | 1 240 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 812 000 |
Produit d'exploitation | 1 812 000 |
Charge d'exploitation | 3 182 000 |
Résultat d'exploitation | -1 370 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 270 |
Résultat financier | -70 |
Résultat courrant | -1 370 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 370 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42126496100028 | PGIM REAL ESTATE FRANCE SAS 15 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Président partant : PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS (EUROPE) AG - n° immatriculation MUNICH HRB160044 représentée par MENNICKEN, Jan-Baldem, Adresse : 82237 Worthsee-Walchstadt Vordere Seestr 31 Allemagne, nomination du Président : Hoeller, Thomas
Directeur général partant : Labadie, Olivier
Président partant : Hoeller, Thomas, nomination du Président : Ralling, Marcus
Directeur général partant : Perdriau, Frederic, nomination du Directeur général : Marzin, Céline, nomination du Directeur général : Astruc, Olivier
Président partant : Ralling, Marcus, nomination du Président : De Verdelon, Jocelyn, Directeur général partant : Astruc, Olivier
Directeur général partant : Marzin, Céline, nomination du Directeur général : Mabed, Mohamed Nabil
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, modification du Commissaire aux comptes titulaire PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
Directeur général partant : Mabed, Mohamed Nabil
nomination du Directeur général : Mabed, Mohamed Nabil
Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe