M Henri DESHAYS
Administrateur de SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE
M Henri DESHAYS a 45 ans ( naissance en 1979), est Administrateur de la société SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE
M Henri DESHAYS peut être contacté au siège de la société SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE par courrier à l'adresse SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE PLANET HEALTHCARE TELEMATIC 445 RUE ANDRE AMPERE 13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 FRANCE
La société SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE est principalement dirigée par M Henri DESHAYS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes ,hébergeur, hébergement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
La société SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/04/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42202123800056.
- M Patrice TAISSON, Président (1968) depuis le 25 septembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Bernard LAGAUCHE, Commissaire aux comptes suppléant (1959) du 22 mai 2015 au 30 juillet 2016
- M Christian CHARRIER, Administrateur (1959) du 30 décembre 2003 au 25 septembre 2010
- M Clement DESHAYS, Administrateur (1981) du 30 décembre 2003 au 25 septembre 2010
- M Gerald FIEVET, Administrateur (1945) du 30 décembre 2003 au 15 janvier 2008
- M Henri DESHAYS, Administrateur (1979) du 30 décembre 2003 au 25 septembre 2010
- M Irene MARTIN, Administrateur (1953) du 30 décembre 2003 au 15 janvier 2008
- M Jean-Pierre ANGELOGLOU, Commissaire aux comptes titulaire (1942) du 22 mai 2015 au 30 juillet 2016
- M Laurent PRAX, Président-directeur général (1968) du 28 novembre 2009 au 25 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDIT CONSEIL MANAGEMENT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juillet 2016
- COMAUDITEX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juillet 2016
445 RUE AMPERE
13290 AIX EN PROVENCE
Téléphone : Société
SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE | |
Sigle de l'entreprise | SNRM | |
Entrepreneurs individuels | SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 422021238 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | RTE DE LA COTE D'AZUR ARTEPARC BAT C 13590 MEYREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 073 000,00 | |
Résultat net | 101 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 328 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 182 000 |
Immobilisation financière | 122 000 |
Actif circulant net | 3 711 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 662 000 |
Placement | 49 000 |
Total Actif | 4 038 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -652 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 690 000 |
Total Passif | 4 038 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 073 000 |
Produit d'exploitation | 2 074 000 |
Charge d'exploitation | 1 911 000 |
Résultat d'exploitation | 163 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 65 000 |
Résultat financier | -65 000 |
Résultat courrant | 98 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | -1 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 101 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
ADMINISTRATEUR partant : MARTIN, IRENE
ADMINISTRATEUR partant : FIEVET, GERALD
Commissaire aux comptes titulaire : ANGELOGLOU Jean-Rene en fonction le 23 Février 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LAGAUCHE Bernard en fonction le 23 Février 2009 Président : TAISSON Patrice en fonction le 22 Septembre 2010
La création et l'exploitation de services en ligne ainsi que toute application y afférentes, la distribution et le commerce en ligne, sous quelque forme que ce soit, la mise au point, le développement et la commercialisation de logiciels et de sites internet notamment dans l'univers médical.La création et la diffusion de messages publicitaires et /ou informatifs, la conception et la réalisation de toute communication par tout système télématique ou électronique, la constitution de tous fonds documentaires et leur mise à disposition du public sur totu support et notamment électronique ou de réseaux de communicaiton.
Président : TAISSON Patrice Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL & MANAGEMENT (SARL)
Président : SANTORIN PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL & MANAGEMENT