M Thomas HULEUX
Gérant de SCI LA REGENCE
M Thomas HULEUX a 38 ans ( naissance en 1984), est Gérant de la société SCI LA REGENCE
M Thomas HULEUX peut être contacté au siège de la société SCI LA REGENCE par courrier à l'adresse SCI LA REGENCE 34 RUE LOUIS DENEUVILLE 62210 AVION FRANCE
La société SCI LA REGENCE est principalement dirigée par M Thomas HULEUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI LA REGENCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42219058700028.
- M Thomas HULEUX, Gérant (1984) depuis le 29 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Bernard HULEUX, Gérant (1952) du 01 janvier 2000 au 29 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LA REGENCE | |
Entrepreneurs individuels | SCI LA REGENCE | |
Identifiant de l'entreprise | 422190587 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 34 RUE LOUIS DENEUVILLE 62210 AVION | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 novembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 15 244,90 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42219058700028 | SCI LA REGENCE 34 RUE LOUIS DENEUVILLE 62210 AVION FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant associé indéfiniment responsable partant : Huleux, Bernard, modification du Gérant associé indéfiniment responsable Huleux, Thomas Bernard Jean-Marie
Gestion de biens immobiliers La propriété, l'adminstration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles que la société se propose d'acquérir
Gestion de biens immobiliers La propriété, l'adminstration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles que la société se propose d'acquérir
Gérant, Associé indéfiniment responsable : HULEUX Thomas, Bernard, Jean-Marie