MME Layla ASSOULINE
Gérant de CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS
MME Layla ASSOULINE a 68 ans ( naissance en 1956), elle est Gérant de la société CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS
MME Layla ASSOULINE peut être contacté au siège de la société CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS par courrier à l'adresse CABINET COUDRAY SOCIETE D AVOCATS PARC D AFFAIRES OBERTHUR 1 RUE RAOUL PONCHON 35000 RENNES FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 30Â 16Â 28 ou par fax au 02Â 99Â 30Â 34Â 90
La société CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS est principalement dirigée par MME Layla ASSOULINE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/03/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42221833900022.
- M Jean-Franck CHATEL, Gérant (1978) depuis le 20 janvier 2017
- M Romain THOME, Gérant (1978) depuis le 08 avril 2008
- M Tanguy MOCAER, Gérant (1979) depuis le 20 janvier 2017
- MME Raphaele ANTONA TRAVERSI, Gérant (1971) depuis le 20 janvier 2017
- MME Sophie GUILLON, Gérant (1971) depuis le 06 février 2007
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS est de 49 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yves COUDRAY, Gérant (1942) du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
- MME Esther COLLET, Gérant (1973) du 06 février 2007 au 22 août 2014
- MME Layla ASSOULINE, Gérant (1956) du 18 août 2012 au 17 mars 2016
Dirigeants personne morale:
1 RUE RAOUL PONCHON
35000 RENNES
Téléphone : 02Â 99Â 30Â 16Â 28 Société
CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS | |
Entrepreneurs individuels | CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS | |
Identifiant de l'entreprise | 422218339 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 1 RUE RAOUL PONCHON 35000 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 mai 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 878 000,00 | |
Résultat net | 161 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 693 000 |
Immobilisation incorporelle | 249 000 |
Immobilisation corporelle | 423 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 685 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 585 000 |
Placement | 98 000 |
Total Actif | 1 378 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 644 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 734 000 |
Total Passif | 1 378 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 878 000 |
Produit d'exploitation | 1 890 000 |
Charge d'exploitation | 1 696 000 |
Résultat d'exploitation | 194 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 187 000 |
Produit exceptionnel | 49 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 44 000 |
Résultat net | 161 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42221833900022 | CABINET COUDRAY SOCIETE D AVOCATS PARC D AFFAIRES OBERTHUR 1 RUE RAOUL PONCHON 35000 RENNES FRANCE |
42221833900030 | CABINET COUDRAY SOCIETE D AVOCATS 40 RUE D AIGUILLON 29200 BREST FRANCE |
42221833900048 | CABINET COUDRAY SOCIETE D AVOCATS 10 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Gérant : ASSOULINE Layla Gamila. Gérant : COUDRAY Sophie. Gérant : COLLET Esther.
Gérant : ASSOULINE Layla Gamila. Gérant : COUDRAY Sophie. Gérant : COLLET Esther. Gérant : THOME Romain.
Gérant : ASSOULINE Layla Gamila Gérant : COUDRAY Sophie modification le 20 Août 2014 Gérant : THOME Romain
Gérant : COUDRAY Sophie modification le 20 Août 2014 Gérant : THOME Romain modification le 15 Mars 2016
Gérant : COUDRAY Sophie modification le 20 Août 2014 ; Gérant : THOME Romain modification le 15 Mars 2016 ; Gérant : ANTONA TRAVERSI Raphaële en fonction le 18 Janvier 2017 ; Gérant : CHATEL Jean-Franck en fonction le 18 Janvier 2017 ; Gérant : MOCAER Tanguy en fonction le 18 Janvier 2017
Gérant : COUDRAY Sophie modification le 20 Août 2014 ; Gérant : THOME Romain modification le 15 Mars 2016 ; Gérant : ANTONA TRAVERSI Raphaële en fonction le 18 Janvier 2017 ; Gérant : CHATEL Jean-Franck en fonction le 18 Janvier 2017 ; Gérant : MOCAER Tanguy en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : BLV ASSOCIES RENNES en fonction le 20 Septembre 2018
Gérant : ANTONA TRAVERSI Raphaële ; Gérant : CHATEL Jean-Franck ; Gérant : MOCAER Tanguy ; Gérant : GUILLON Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : BLV ASSOCIES RENNES
Gérant : ANTONA TRAVERSI Raphaële ; Gérant : CHATEL Jean-Franck ; Gérant : MOCAER Tanguy ; Gérant : GUILLON Sophie ; Gérant : FEKRI Ugo ; Gérant : BERREZAI Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : BLV ASSOCIES RENNES
Gérant : ANTONA TRAVERSI Raphaële ; Gérant : CHATEL Jean-Franck ; Gérant : MOCAER Tanguy ; Gérant : GUILLON Sophie ; Gérant : FEKRI Ugo ; Gérant : BERREZAI Marie