M Alain PRONER
Gérant de AREGA
M Alain PRONER a 69 ans ( naissance en 1953), est Gérant de la société AREGA
M Alain PRONER peut être contacté au siège de la société AREGA par courrier à l'adresse AREGA 35 CHEMIN DU MOULIN ROUL 30920 CODOGNAN FRANCE, par téléphone au 04Â 66Â 53Â 61Â 06 ou par fax au 04Â 66Â 53Â 43Â 39
La société AREGA est principalement dirigée par M Alain PRONER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Traitement et revêtement des métaux ,métallurgie, traitement des métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2561Z (Traitement et revêtement des métaux), les activités sont :
- Traitement et revêtement des métaux
- les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration,etc.) des métaux
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion
- anodisation des métaux légers
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.)
- plastification des métaux
- gravure sur métaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des maréchaux-ferrants (cf01.62Z)
- le doublage ou le placage de métaux précieux (cf24.41Z)
La société AREGA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/04/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42254597000028.
- M Patrice BONNELYE, Gérant (1961) depuis le 28 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Alain PRONER, Gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 28 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 décembre 2014 : PRONER Alain nom d'usage : PRONER n'est plus gérant. BONNELYE Patrice Michel nom d'usage : BONNELYE devient gérant.)
35 CHE ROUL
30920 CODOGNAN
Téléphone : 04Â 66Â 53Â 61Â 06 Société
AREGA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AREGA | |
Entrepreneurs individuels | AREGA | |
Identifiant de l'entreprise | 422545970 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 35 CHE ROUL 30920 CODOGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 mai 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 230 346,00 | |
Résultat net | 12 175,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale au registre des métiers | 2561ZB | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Traitement et revêtement des métaux | |
Synonyme | métallurgie, traitement des métaux | |
Principal | traitement des métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 24 441 |
Immobilisation incorporelle | 236 |
Immobilisation corporelle | 24 112 |
Immobilisation financière | 93 |
Actif circulant net | 127 459 |
Stock | 30 834 |
Avance | 0 |
Créance | 79 334 |
Placement | 17 291 |
Total Actif | 151 902 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 101 073 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 50 829 |
Total Passif | 151 902 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 230 346 |
Produit d'exploitation | 245 103 |
Charge d'exploitation | 230 797 |
Résultat d'exploitation | 14 306 |
Produit financier net | 2 |
Charge financière | 46 |
Résultat financier | -44 |
Résultat courrant | 14 262 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 12 175 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42254597000028 | AREGA 35 CHEMIN DU MOULIN ROUL 30920 CODOGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
PRONER Alain nom d'usage : PRONER n'est plus gérant. BONNELYE Patrice Michel nom d'usage : BONNELYE devient gérant.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 28 février 2019, désignant liquidateur Selarl Brmj en la Personne de Me Roussel Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.