MME Nora BAKOUCHE
Gérant de E.S.C.B
MME Nora BAKOUCHE a 68 ans ( naissance en 1956), elle est Gérant de la société E.S.C.B
MME Nora BAKOUCHE peut être contacté au siège de la société E.S.C.B par courrier à l'adresse E S C B 265 BOULEVARD HENRI MARTEL 62210 AVION FRANCE
La société E.S.C.B est principalement dirigée par MME Nora BAKOUCHE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiaires du commerce en produits divers ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers
La société E.S.C.B est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42260954500039.
- M Philippe DENGREVILLE, Gérant (1958) depuis le 07 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Georges BARANOWSKI, Gérant (1957) du 02 décembre 2003 au 26 août 2008
- M Michel DENGREVILLE, Gérant (1948) du 26 août 2008 au 07 février 2017
- MME Nora BAKOUCHE, Gérant (1956) du 23 juin 2009 au 08 décembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | E.S.C.B | |
Entrepreneurs individuels | E.S.C.B | |
Identifiant de l'entreprise | 422609545 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 265 BD HENRI MARTEL 62210 AVION | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 24 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 23 mars 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 447 169,00 | |
Résultat net | -64 103,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | agent commercial |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 43 752 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 772 |
Immobilisation financière | 42 980 |
Actif circulant net | 271 028 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 191 774 |
Placement | 79 254 |
Total Actif | 314 783 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 244 083 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 70 698 |
Total Passif | 314 781 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 447 169 |
Produit d'exploitation | 448 972 |
Charge d'exploitation | 387 292 |
Résultat d'exploitation | 61 680 |
Produit financier net | 1 293 |
Charge financière | 100 000 |
Résultat financier | -98 707 |
Résultat courrant | -37 027 |
Produit exceptionnel | 6 500 |
Charges exceptionnelles | 13 197 |
Résultat exceptionnel | -6 697 |
Résultat net | -64 103 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42260954500039 | E S C B 265 BOULEVARD HENRI MARTEL 62210 AVION FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00016 Transports routiers
- 00804 VRP
changement de gérant : partant : BARANOWSKI (Georges) ; nouveau : DENGREVILLE (Michel)
Représentation commerciale en bâtiment, génie civil et travaux publics, étude, conception, suivi D opérations immobilières, organisation, suivi de chantiers, recherche de sponsors pour le compte de clubs de foot, activité D intermédiaire dans la vente ou la location de bâtiments modulables de type Algeco
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 12 Avril 2017, désignant liquidateur Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés 88/90, rue Saint-Aubert - 1, square Saint-Jean - 62000 Arras . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.