M Christian VIGUIER
Président du conseil d`administration de AGEXIME
M Christian VIGUIER a 68 ans ( naissance en 1954), est Président du conseil d`administration de la société AGEXIME
M Christian VIGUIER peut être contacté au siège de la société AGEXIME par courrier à l'adresse AGEXIME ECOMARCHE LD LE PATE DE LARDY RTE RD 449 91510 LARDY , par téléphone au 0164957318
La société AGEXIME est principalement dirigée par M Christian VIGUIER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société AGEXIME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/05/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42302420700015.
- M Philippe DALLE-CARBONARE, Président (1966) depuis le 27 août 2011
Anciens dirigeants :
- M Alain PROUX, Administrateur (1963) du 09 novembre 2004 au 07 décembre 2004
- M Christian VIGUIER, Président du conseil d`administration (1954) du 11 septembre 2010 au 11 février 2012
- M Francois BALLEREAU, Directeur général délégué (1966) du 09 novembre 2004 au 11 septembre 2010
- MME Annie CATTELOIN, Président du conseil d`administration (1968) du 09 novembre 2004 au 11 septembre 2010
- MME Annie CATTELOIN, Directeur général (1968) du 07 décembre 2004 au 11 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, Administrateur du 11 septembre 2010 au 11 février 2012
- STUDIS, Administrateur du 11 septembre 2010 au 11 février 2012
RTE RD 449
91510 LARDY
Téléphone : 0164957318 Société
AGEXIME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGEXIME | |
Entrepreneurs individuels | AGEXIME | |
Identifiant de l'entreprise | 423024207 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | RTE RD 449 91510 LARDY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 mai 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 mai 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 373 000,00 | |
Résultat net | 790,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 153 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 147 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 437 000 |
Stock | 250 000 |
Avance | 0 |
Créance | 142 000 |
Placement | 45 000 |
Total Actif | 590 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 224 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 366 000 |
Total Passif | 590 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 373 000 |
Produit d'exploitation | 4 376 000 |
Charge d'exploitation | 4 388 000 |
Résultat d'exploitation | -12 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | -11 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 80 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 790 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42302420700015 | AGEXIME ECOMARCHE LD LE PATE DE LARDY RTE RD 449 91510 LARDY |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Commissaire aux comptes titulaire : CBT ADH EXPERTS en fonction le 21 Mai 1999 Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Alain-Bernard en fonction le 21 Mai 1999 Administrateur : STUDIS représenté par RENAULT Patrick en fonction le 08 Septembre 2010 Président du conseil d'administration et directeur général : VIGUIER Christian Louis Paul en fonction le 08 Septembre 2010 Administrateur : VIGUIER Christian Louis Paul en fonction le 08 Septembre 2010 Administrateur : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE représenté par RENAULT Patrick en fonction le 08 Septembre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : CBT ADH EXPERTS en fonction le 21 Mai 1999 Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Alain-Bernard en fonction le 21 Mai 1999 Administrateur : STUDIS représenté par RENAULT Patrick en fonction le 08 Septembre 2010 Président du conseil d'administration et directeur général : VIGUIER Christian Louis Paul en fonction le 08 Septembre 2010 Administrateur : VIGUIER Christian Louis Paul en fonction le 08 Septembre 2010 Administrateur : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE représenté par RENAULT Patrick en fonction le 08 Septembre 2010 Directeur général délégué : DALLE-CARBONARE Philippe Guy en fonction le 22 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : CBT ADH EXPERTS en fonction le 21 Mai 1999 Commissaire aux comptes suppléant : BOULANGER Alain-Bernard en fonction le 21 Mai 1999 Président : DALLE-CARBONARE Philippe Guy modification le 09 Février 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CBT ADH EXPERTS en fonction le 21 Mai 1999 Président : DALLE-CARBONARE Philippe Guy modification le 09 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 06 Novembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CBT ADH EXPERTS en fonction le 21 Mai 1999 ; Président : DALLE-CARBONARE Philippe Guy modification le 09 Février 2012