M Frederic DURAND
Co-gérant de ELEVATEURS STRAUB FRANCE
M Frederic DURAND a 63 ans ( naissance en 1961), est Co-gérant de la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE
M Frederic DURAND peut être contacté au siège de la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE par courrier à l'adresse ELEVATEURS STRAUB FRANCE 47 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 92400 COURBEVOIE FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 12Â 61Â 69 ou par fax au 01Â 69Â 12Â 61Â 69
La société ELEVATEURS STRAUB FRANCE est principalement dirigée par M Frederic DURAND qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail machines, équipements et biens divers ,location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7739Z (Location et location-bail machines, équipements et biens divers), les activités sont :
- Location et location-bail machines, équipements et biens divers
- la location et la location-bail, sans opérateur, de machines et équipements divers généralement utilisés comme biens d'équipement par les entreprises :
- moteurs et turbines
- machines-outils
- équipement pour exploitation minière et pétrolière
- .matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication à usage professionnel
- équipement pour la production cinématographique
- matériels de mesure et de contrôle
- autres machines et matériels à usage scientifique, commercial et industriel
- la location et la location-bail de matériels de transport terrestre (autres que les véhicules automobiles), sans chauffeur :
La société ELEVATEURS STRAUB FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42313407100038.
- M Armin RAPPEN, Gérant (1963) depuis le 07 novembre 2009
- M Hans-Hasso KERSTEN, Gérant (1957) depuis le 16 juin 2009
- M Laurent PLANCHE, Gérant (1967) depuis le 07 novembre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE est de 62 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Armin RAPPEN, Co-gérant (1963) du 16 juin 2009 au 07 novembre 2009
- M Frederic DURAND, Co-gérant (1961) du 09 novembre 2004 au 20 janvier 2009
- M Hans-Joachim SCHOENEN, Co-gérant (1960) du 09 novembre 2004 au 22 janvier 2008
- M Laurent PLANCHE, Co-gérant (1967) du 22 janvier 2008 au 07 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELEVATEURS STRAUB FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | ELEVATEURS STRAUB FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 423134071 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 47 BD GEORGES CLEMENCEAU 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 août 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 mai 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 332 619 000,00 | |
Résultat net | 91 609 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7739Z : Location et location-bail machines, équipements et biens divers | |
Activité principale de l'entreprise | 7739Z : Location et location-bail machines, équipements et biens divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | |
Synonyme | location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 37 801 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 37 801 000 |
Actif circulant net | 281 354 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 257 738 000 |
Placement | 23 616 000 |
Total Actif | 319 154 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -292 865 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 66 000 000 |
Dette | 546 019 000 |
Total Passif | 319 154 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 332 619 000 |
Produit d'exploitation | 370 334 000 |
Charge d'exploitation | 455 828 000 |
Résultat d'exploitation | -85 494 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 20 274 000 |
Résultat financier | -20 274 000 |
Résultat courrant | -105 768 000 |
Produit exceptionnel | 234 883 000 |
Charges exceptionnelles | 37 507 000 |
Résultat exceptionnel | 197 376 000 |
Résultat net | 91 609 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42313407100038 | ELEVATEURS STRAUB FRANCE 47 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 02147 Entreprises des services d'eau et d'assainissement
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 00650 Métallurgie cadres
- 01809 Métallurgie Jura
- 01960 Métallurgie Lot et Garonne
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02519 Propriétaires exploitants de chapiteaux
- 01090 Services de l'automobile
- 02148 Télécommunications
- 00016 Transports routiers
Co-gérant : DURAND Frederic Remi en fonction le 07 Juin 1999. Co-gérant : PLANCHE Laurent Christian en fonction le 06 Décembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : @GB AUDIT FINANCE en fonction le 15 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SPIRI Françoise en fonction le 15 Février 2008.
Co-gérant : SCHOENEN Hans-Joachim Werner radiation le 09 Novembre 2007. Co-gérant : PLANCHE Laurent Christian en fonction le 06 Décembre 2007.
Gérant : PLANCHE Laurent Christian modification le 28 Mai 2009. Commissaire aux comptes suppléant : @GB AUDIT FINANCE en fonction le 15 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SPIRI Françoise en fonction le 15 Février 2008.
Co-gérant : PLANCHE Laurent Christian modification le 03 Juin 2009. Commissaire aux comptes suppléant : @GB AUDIT FINANCE en fonction le 15 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SPIRI Françoise en fonction le 15 Février 2008. Co-gérant : KERSTEN Hans-Hasso Georg Hubertus en fonction le 03 Juin 2009. Co-gérant : RAPPEN Armin Friedrich en fonction le 03 Juin 2009.
Co-gérant : PLANCHE Laurent Christian modification le 03 Juin 2009 Co-gérant : KERSTEN Hans-Hasso Georg Hubertus modification le 05 Juin 2009 Co-gérant : RAPPEN Armin Friedrich en fonction le 03 Juin 2009 Commissaire aux comptes titulaire : LAMAIN Jean-Paul en fonction le 04 Novembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX en fonction le 04 Novembre 2009
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris 11 place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Gérant : PLANCHE Laurent Christian en fonction le 06 Octobre 2011 Gérant : KERSTEN Hans-Hasso Georg Hubertus en fonction le 06 Octobre 2011 Gérant : RAPPEN Armin Friedrich en fonction le 06 Octobre 2011
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 16 SQUARE LEON BLUM 92800 Puteaux. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.