M Serge DEMANGEAU
Gérant de SARL SOPRECO
M Serge DEMANGEAU a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société SARL SOPRECO
M Serge DEMANGEAU peut être contacté au siège de la société SARL SOPRECO par courrier à l'adresse SARL SOPRECO ZONE ARTISANALE LES ROITELETS 44330 LE PALLET FRANCE, par téléphone au 0240804829 ou par fax au 02 40 80 99 38
La société SARL SOPRECO est principalement dirigée par M Serge DEMANGEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'éléments en béton pour la construction ,fabricant d'éléments en béton, fabricant d'éléments en béton pour la construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2361Z (Fabrication d'éléments en béton pour la construction), les activités sont :
- Fabrication d'éléments en béton pour la construction
- la fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- tuiles, carreaux, dalles, briques, blocs, hourdis, etc.
- plaques, panneaux, bordures, etc.
- tuyaux, conduits, etc.
- la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- éléments de voirie ou d'assainissement
- éléments de structure en béton pour le bâtiment et le génie civil
- la fabrication de produits divers en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la clôture, le funéraire, etc.
La société SARL SOPRECO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/06/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42339563100017.
- MME Hedy ZOUAOUI, Gérant (1969) depuis le 05 septembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Clement BASUYAU, Gérant (1984) du 12 mai 2012 au 08 septembre 2012
- M Jean PINEAU, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 29 novembre 2005
- M Serge DEMANGEAU, Gérant (1968) du 29 novembre 2005 au 18 décembre 2010
- M Serge DEMANGEAU, Gérant (1968) du 18 décembre 2010 au 12 mai 2012
- M Sylvain ROGER, Gérant (1975) du 08 septembre 2012 au 05 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL SOPRECO | |
Entrepreneurs individuels | SARL SOPRECO | |
Identifiant de l'entreprise | 423395631 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | ZA LES ROITELETS 44330 LE PALLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juin 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juin 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 933 837,00 | |
Résultat net | -9 380,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Activité principale au registre des métiers | 2361ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Synonyme | fabricant d'éléments en béton, fabricant d'éléments en béton pour la construction | |
Principal | fabricant d'éléments en béton |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 252 190 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 249 105 |
Immobilisation financière | 3 085 |
Actif circulant net | 589 863 |
Stock | 200 170 |
Avance | 911 |
Créance | 388 782 |
Placement | 0 |
Total Actif | 842 054 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 59 191 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 782 862 |
Total Passif | 842 053 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 933 837 |
Produit d'exploitation | 1 089 643 |
Charge d'exploitation | 1 127 264 |
Résultat d'exploitation | -37 621 |
Produit financier net | 4 |
Charge financière | 4 077 |
Résultat financier | -4 073 |
Résultat courrant | -41 694 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 664 |
Résultat exceptionnel | -1 664 |
Résultat net | -9 380 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42339563100017 | SARL SOPRECO ZONE ARTISANALE LES ROITELETS 44330 LE PALLET FRANCE |
42339563100017 | SARL SOPRECO ZONE ARTISANALE LES ROITELETS 44330 LE PALLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gueguen Avocats 100 rue du Leinster 44240 La Chapelle-sur-Erdre pour la validité.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 14 mai 2021 désignant liquidateur Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.