M Michel BAILLY
Administrateur de ULADE
M Michel BAILLY a 82 ans ( naissance en 1941), est Administrateur de la société ULADE
M Michel BAILLY peut être contacté au siège de la société ULADE par courrier à l'adresse ULADE INTERMARCHE CD 118 9551 CD ST LAURENT NO 118 06610 LA GAUDE , par téléphone au 0963218388
La société ULADE est principalement dirigée par M Michel BAILLY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société ULADE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/07/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42356765000019.
- M Jean-Marc GROSSE, Président (1962) depuis le 08 novembre 2012
- MME Christine GROSSE, Directeur général (1964) depuis le 08 novembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ULADE est de 60 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck BILLAUD, Directeur général délégué (1959) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2009
- M Franck BILLAUD, Directeur général (1959) du 26 décembre 2009 au 08 novembre 2012
- M Michel BAILLY, Administrateur (1941) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2009
- MME Claudette BAILLY, Administrateur (1945) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2009
- MME Nathalie BAILLY, Président du conseil d`administration (1966) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2009
- MME Nathalie BILLAUD, Président (1966) du 26 décembre 2009 au 08 novembre 2012
- MME Patricia PINON, Administrateur (1972) du 02 décembre 2003 au 26 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- PIERRISNARD ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ULADE | |
Entrepreneurs individuels | ULADE | |
Identifiant de l'entreprise | 423567650 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 9551 CD ST LAURENT NO 118 06610 LA GAUDE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 mai 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 7 863 000,00 | |
Résultat net | 303 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 733 000 |
Immobilisation incorporelle | 133 000 |
Immobilisation corporelle | 588 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 264 000 |
Stock | 289 000 |
Avance | 0 |
Créance | 287 000 |
Placement | 688 000 |
Total Actif | 1 996 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 697 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 000 |
Dette | 1 294 000 |
Total Passif | 1 996 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 863 000 |
Produit d'exploitation | 7 877 000 |
Charge d'exploitation | 7 415 000 |
Résultat d'exploitation | 463 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 459 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 303 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42356765000019 | ULADE INTERMARCHE CD 118 9551 CD ST LAURENT NO 118 06610 LA GAUDE |
ULADE est du ressort du greffe de GRASSE dont les coordonnées postales sont 37 AV PIERRE SEMARD 06133 GRASSE
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Les conventions collectives applicables à ULADE de part son activité de 4711D (Supermarchés) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité.
Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 13 Juillet 1999 Président : BAILLY Nathalie Pascale Michelle modification le 18 Décembre 2009 Directeur général : BILLAUD Franck Patrice modification le 18 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004
Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 13 Juillet 1999 Président : BAILLY Nathalie Pascale Michelle modification le 18 Décembre 2009 Directeur général : BILLAUD Franck Patrice modification le 18 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 13 Juillet 1999 Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004 Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012
Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 13 Juillet 1999 Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004 Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004 Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 28 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PETIT Odile modification le 29 Novembre 2004 Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PIERRISNARD ET ASSOCIES en fonction le 28 Mai 2014
Modification de représentant..
Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 ; Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES modification le 17 Octobre 2017
Directeur général : MEARELLI Christine en fonction le 06 Novembre 2012 ; Président : GROSSE Jean-Marc, Olivier en fonction le 06 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES modification le 17 Octobre 2017