M Cyril VERMEULEN
Administrateur de AUFEMININ
M Cyril VERMEULEN a 55 ans ( naissance en 1969), est Administrateur de la société AUFEMININ
M Cyril VERMEULEN peut être contacté au siège de la société AUFEMININ par courrier à l'adresse AUFEMININ DU 33 AU 35 ET ANGLE ST FIACRE 33 RUE DU SENTIER 75002 PARIS FRANCE
La société AUFEMININ est principalement dirigée par M Cyril VERMEULEN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes ,hébergeur, hébergement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
La société AUFEMININ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42378011300050.
- M Andreas DR WIELE, Administrateur (1962) depuis le 03 octobre 2009
- M Christophe DECKER, Directeur général délégué (1974) depuis le 03 octobre 2009
- M Dominik HASLER, Administrateur (1986) depuis le 15 avril 2017
- M Ralph BUCHI, Administrateur (1957) depuis le 05 octobre 2012
- MME Agnes ROOL, Directeur général délégué (1977) depuis le 22 mars 2017
- MME Karen HEUMANN, Administrateur (1965) depuis le 18 septembre 2010
- MME Marie-Francoise ALLAVENA, Administrateur (1960) depuis le 18 septembre 2010
- MME Marie-Laure SAUTY DE CHALON, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 18 septembre 2010
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société AUFEMININ est de 56 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andreas WIELE, Administrateur (1962) du 17 juin 2008 au 12 août 2008
- M Bertrand STEPHANN, Président du conseil d`administration (1969) du 12 août 2008 au 18 septembre 2010
- M Colin TENWICK, Administrateur (1960) du 14 août 2010 au 18 septembre 2010
- M Cyril VERMEULEN, Directeur général délégué (1969) du 18 janvier 2005 au 12 août 2008
- M Harck-Oluf NISSEN, Administrateur (1969) du 03 octobre 2009 au 14 août 2010
- M Imdat SOLAK, Administrateur (1969) du 17 juin 2008 au 14 août 2010
- M Julian DEUTZ, Administrateur (1968) du 17 juin 2008 au 10 octobre 2014
- M Marc DUBANTON, Administrateur (1968) du 18 janvier 2005 au 12 août 2008
- M Marc FLAMME, Administrateur (1968) du 30 juillet 2014 au 15 avril 2017
- M Mathias DAPFNER, Administrateur (1963) du 16 décembre 2008 au 03 octobre 2009
- M Mathias DOPFNER, Administrateur (1963) du 03 octobre 2009 au 07 août 2010
- M Patrice MAGNARD, Administrateur (1963) du 18 janvier 2005 au 12 août 2008
- M Roland PUEHLER, Administrateur (1965) du 03 octobre 2009 au 05 octobre 2012
- M Thierry MARUCHEAU DE CHANAUD, Administrateur (1948) du 18 janvier 2005 au 17 juin 2008
- MME Anne DUBANTON, Directeur général (1968) du 18 janvier 2005 au 17 juin 2008
- MME Anne-Laure VINCENT, Directeur général délégué (1969) du 03 octobre 2009 au 24 décembre 2011
- MME Marie ALLAVENA, Administrateur (1960) du 14 août 2010 au 18 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 août 2015
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 août 2015
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 août 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 août 2015
- Societe AXEL SPRINGER SE, Administrateur depuis le 15 octobre 2014
- Societe AXEL SPRINGER AG, Administrateur du 07 août 2010 au 15 octobre 2014
33 RUE DU SENTIER
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
AUFEMININ
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUFEMININ | |
Entrepreneurs individuels | AUFEMININ | |
Identifiant de l'entreprise | 423780113 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 33 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 15 802 000,00 | |
Résultat net | 35 568 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale | 6311Z | |
Première activité | 6311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 88 409 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 157 000 |
Immobilisation corporelle | 308 000 |
Immobilisation financière | 86 944 000 |
Actif circulant net | 47 755 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 47 518 000 |
Placement | 237 000 |
Total Actif | 136 165 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 104 941 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 31 065 000 |
Total Passif | 136 164 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 802 000 |
Produit d'exploitation | 23 918 000 |
Charge d'exploitation | 21 996 000 |
Résultat d'exploitation | 1 922 000 |
Produit financier net | 1 926 000 |
Charge financière | 91 000 |
Résultat financier | 1 835 000 |
Résultat courrant | 3 757 000 |
Produit exceptionnel | 36 535 000 |
Charges exceptionnelles | 3 158 000 |
Résultat exceptionnel | 33 377 000 |
Résultat net | 35 568 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42378011300050 | AUFEMININ DU 33 AU 35 ET ANGLE ST FIACRE 33 RUE DU SENTIER 75002 PARIS FRANCE |
42378011300068 | AUFEMININ 5 7 9 5 RUE SAINTE ANNE 59800 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Administrateur partant : Magnard, Patrice, Commissaire aux comptes titulaire partant : Pauget, Joseph, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Roy, nom d'usage : Grevet, Sophie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cart-Tanneur, Gilles
Administrateur partant : Viet, Frederic Guenael, Administrateur partant : Marucheau De Chanaud, Thierry, nomination de l'Administrateur : Dr Wiele, Andreas, nomination de l'Administrateur : Dr Deutz, Julian
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Stephann, Bertrand, Directeur général délègué et Administrateur partant : Vermeulen, Cyril, modification de l'Administrateur Pastel, nom d'usage : Dubanton, Anne Sophie, Administrateur partant : Dr Deutz, Julian, nomination de l'Administrateur : Solak, Imdat
modification du Directeur général délègué Dubanton, Marc Antoine Jean, nomination de l'Administrateur : Däpfner, Mathias.
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Desbarrieres, Bertrand, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA.
nomination de l'Administrateur : Puehler, Roland, nomination de l'Administrateur : Nissen, Harck-Oluf
Directeur général délègué partant : Dubanton, Marc Antoine Jean
Administrateur partant : Pastel, nom d'usage : Dubanton, Anne Sophie
nomination du Directeur général délègué : Vincent, Anne-Laure, nomination du Directeur général délègué : Decker, Christophe, nomination de l'Administrateur : Deutz, Julian
Administrateur partant : Döpfner, Mathias, nomination de l'Administrateur : Société AXEL SPRINGER AG représentée par DOPFNER, Mathias, Adresse : Axel-Springer-Strabe 65 D10888 Berlin Allemagne
Administrateur partant : Solak, Imdat, nomination de l'Administrateur : Tenwick, Colin
Administrateur partant : Nissen, Harck-Oluf, nomination de l'Administrateur : Pic-Paris, nom d'usage : Allavena, Marie
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Stephann, Bertrand, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Sauty De Chalon, Marie-Laure, Administrateur partant : Tenwick, Colin, modification de l'Administrateur Pic-Paris, nom d'usage : Allavena, Marie-Francoise, nomination de l'Administrateur : Heumann, Karen
Directeur général délégué partant : Vincent, Anne-Laure
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cart-Tanneur, Gilles, modification du Commissaire aux comptes suppléant AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CISANE
Administrateur partant : Puehler, Roland, nomination de l'Administrateur : Buchi, Ralph
nomination de l'Administrateur : Flamme, Marc
Administrateur partant : Deutz, Julian, modification de l'Administrateur Société AXEL SPRINGER SE
nomination du Directeur général délégué : Alazard, nom d'usage : Rool, Agnès
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Sauty De Chalon, Marie-Laure ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Abecassis, Olivier ; Administrateur partant : Dr Wiele, Andreas ; Administrateur partant : Société AXEL SPRINGER SE ; Administrateur partant : Hasler, Dominik ; nomination de l'Administrateur : Pelisson, Gilles ; nomination de l'Administrateur : Musialowski, nom d'usage : Bellin, Christine ; nomination de l'Administrateur : Denery, Philippe
Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSTANTIN ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CISANE
nomination du Président : TF1 NUMERIQUE ; Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Abecassis, Olivier ; Directeur général délégué partant : Decker, Christophe ; Directeur général délégué partant : Alazard, nom d'usage : Rool, Agnès ; Administrateur partant : Pic-Paris, nom d'usage : Allavena, Marie-Francoise ; Administrateur partant : Heumann, Karen ; Administrateur partant : Pelisson, Gilles ; Administrateur partant : Musialowski, nom d'usage : Bellin, Christine ; Administrateur partant : Denery, Philippe
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS SA
Président : UNIFY ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES
Art. L.236-15 du code de commerce
Art. L.236-15 du code de commerce