MME Irene DELAVOET
Co-gérant de SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE
MME Irene DELAVOET a 95 ans ( naissance en 1927), elle est Co-gérant de la société SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE
MME Irene DELAVOET peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE par courrier à l'adresse SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE ROUTE DE LA BADOSSE 74420 VILLARD FRANCE
La société SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE est principalement dirigée par MME Irene DELAVOET qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/08/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42378948600010.
- M Gerard DELAVOET, Gérant (1932) depuis le 30 juillet 2014
- M Michel DELAVOET, Gérant (1966) depuis le 30 juillet 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE est de 73 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 90 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard DELAVOET, Co-gérant (1932) du 19 janvier 2005 au 30 juillet 2014
- M Marius DELAVOET, Co-gérant (1930) du 19 janvier 2005 au 30 juillet 2014
- M Robert DELAVOET, Co-gérant (1923) du 19 janvier 2005 au 30 juillet 2014
- MME Irene DELAVOET, Co-gérant (1927) du 19 janvier 2005 au 30 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE | |
Identifiant de l'entreprise | 423789486 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LA BADOSSE 74420 VILLARD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 mai 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 mai 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42378948600010 | SOCIETE CIVILE DE LA BADOSSE ROUTE DE LA BADOSSE 74420 VILLARD FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 72 13 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-thononlesbains.fr.
Les greffiers sont : LOUISE Patrick , MALLOL Robert
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers