M Frederic APUL
Gérant de SARL DORLEANS
M Frederic APUL a 67 ans ( naissance en 1955), est Gérant de la société SARL DORLEANS
M Frederic APUL peut être contacté au siège de la société SARL DORLEANS par courrier à l'adresse SARL DORLEANS RESIDENCE BEAUZADAT 5 IMPASSE DE LA FARIGOULE 30320 MARGUERITTES FRANCE
La société SARL DORLEANS est principalement dirigée par M Frederic APUL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SARL DORLEANS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42409017300032.
- M Michel FAISSAT, Gérant (1941) depuis le 24 janvier 2014
Anciens dirigeants :
- M Christophe GAILLARD, Gérant (1968) du 26 mars 2011 au 24 janvier 2014
- M Frederic APUL, Gérant (1955) du 25 mai 2004 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 avril 2011 : PAUL Frederic nom d'usage : PAUL n'est plus gérant. GAILLARD Christophe Bruno nom d'usage : GAILLARD devient gérant.)
- 05 février 2014 : GAILLARD Christophe Bruno nom d'usage : GAILLARD n'est plus gérant. FAISSAT Michel Alain Yves nom d'usage : FAISSAT devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL DORLEANS | |
Entrepreneurs individuels | SARL DORLEANS | |
Identifiant de l'entreprise | 424090173 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 5 IMP DE LA FARIGOULE 30320 MARGUERITTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 décembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 juillet 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 906 140,00 | |
Résultat net | 182 056,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 880 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 865 |
Immobilisation financière | 15 |
Actif circulant net | 2 242 125 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 838 223 |
Placement | 403 902 |
Total Actif | 2 244 004 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 247 295 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 996 710 |
Total Passif | 2 244 005 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 906 140 |
Produit d'exploitation | 906 141 |
Charge d'exploitation | 275 742 |
Résultat d'exploitation | 630 399 |
Produit financier net | 23 179 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 23 179 |
Résultat courrant | 653 577 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 182 056 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42409017300032 | SARL DORLEANS RESIDENCE BEAUZADAT 5 IMPASSE DE LA FARIGOULE 30320 MARGUERITTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
PAUL Frederic nom d'usage : PAUL n'est plus gérant. GAILLARD Christophe Bruno nom d'usage : GAILLARD devient gérant.
GAILLARD Christophe Bruno nom d'usage : GAILLARD n'est plus gérant. FAISSAT Michel Alain Yves nom d'usage : FAISSAT devient gérant.