M Claude USSEIL
Gérant de SCI CHAVANT MEDICAL
M Claude USSEIL a 79 ans ( naissance en 1945), est Gérant de la société SCI CHAVANT MEDICAL
M Claude USSEIL peut être contacté au siège de la société SCI CHAVANT MEDICAL par courrier à l'adresse SCI CHAVANT MEDICAL LES PETITS GLAIRONS 3 RUE EUGENE CHAVANT 38400 ST MARTIN D HERES FRANCE
La société SCI CHAVANT MEDICAL est principalement dirigée par M Claude USSEIL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI CHAVANT MEDICAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/09/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42435168200010.
- M Paul KLEIN, Gérant (1958) depuis le 13 février 2010
Anciens dirigeants :
- M Claude USSEIL, Gérant (1945) du 24 août 2004 au 22 février 2005
- M Francois LE MARC`HADOUR, Gérant (1957) du 22 février 2005 au 12 septembre 2006
- M Francois TOSETTI, Gérant (1961) du 22 février 2005 au 12 septembre 2006
- M Laurent CAILLAT, Gérant (1964) du 03 août 2004 au 24 août 2004
- M Pierre MONOD, Gérant (1957) du 13 février 2010 au 12 février 2016
- M Renaud CAILLAT, Gérant (1959) du 03 août 2004 au 24 août 2004
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 04 septembre 2009 : TOSETTI Francois Paul Joseph nom d'usage : TOSETTI Francois n'est plus gérant. KLEIN Paul Marie Charles nom d'usage : KLEIN Paul devient gérant. PEYRIN Jean-Claude Léon nom d'usage : PEYRIN Jean-Claude n'est plus gérant. MONOD Pierre Olivier Charles nom d'usage : MONOD Pierre devient gérant. LE MARC'HADOUR François Yves Marie nom d'usage : LE MARC'HADOUR François n'est plus gérant.)
- 25 février 2016 : MONOD Pierre Olivier Charles nom d'usage : MONOD n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI CHAVANT MEDICAL | |
Entrepreneurs individuels | SCI CHAVANT MEDICAL | |
Identifiant de l'entreprise | 424351682 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 3 RUE EUGENE CHAVANT 38400 SAINT MARTIN D'HERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 septembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42435168200010 | SCI CHAVANT MEDICAL LES PETITS GLAIRONS 3 RUE EUGENE CHAVANT 38400 ST MARTIN D HERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
TOSETTI Francois Paul Joseph nom d'usage : TOSETTI Francois n'est plus gérant. KLEIN Paul Marie Charles nom d'usage : KLEIN Paul devient gérant. PEYRIN Jean-Claude Léon nom d'usage : PEYRIN Jean-Claude n'est plus gérant. MONOD Pierre Olivier Charles nom d'usage : MONOD Pierre devient gérant. LE MARC'HADOUR François Yves Marie nom d'usage : LE MARC'HADOUR François n'est plus gérant.
MONOD Pierre Olivier Charles nom d'usage : MONOD n'est plus gérant.
ESCALON Julien nom d\'usage : ESCALON devient gérant. KLEIN Paul Marie Charles nom d\'usage : KLEIN n\'est plus gérant