MME Marie NOTARANGELO
Gérant de FLOR DE LIS
MME Marie NOTARANGELO a 69 ans ( naissance en 1953), elle est Gérant de la société FLOR DE LIS
MME Marie NOTARANGELO peut être contacté au siège de la société FLOR DE LIS par courrier à l'adresse FLOR DE LIS MAROQUINERIE BAGATELLE ANGLE 6 PLACE VAUBOIN 85 AVENUE CHARLES DE GAULLE 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 34Â 07Â 76 ou par fax au 04Â 78Â 34Â 19Â 39
La société FLOR DE LIS est principalement dirigée par MME Marie NOTARANGELO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage ,maroquinerie, vendeur d'articles de voyages, magasin d'articles de voyages, boutique d'articles de voyages, vendeur de bagages, magasin de bagages, boutique de bagages, vendeur de valises, magasin de valises, boutique de valises, vendeur de sacs, mag
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4772B (Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage), les activités sont :
- Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
- le commerce de détail d'articles en cuir
- le commerce de détail d'accessoires de voyage en cuir ou en cuirs synthétiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski, etc(cf47.64Z)
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, ceintures, bretelles, etcen cuir (cf47.71Z)
La société FLOR DE LIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/09/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42443382900019.
- MME Marcelle FAURE, Gérant (1964) depuis le 04 mars 2014
Anciens dirigeants :
- M Dominique NOTARANGELO, Gérant (1952) du 05 juin 2007 au 25 avril 2013
- MME Marie NOTARANGELO, Gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 05 juin 2007
- MME Marie NOTARANGELO, Gérant (1953) du 25 avril 2013 au 04 mars 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 mai 2013 : NOTARANGELO Dominique nom d'usage : NOTARANGELO n'est plus gérant.)
- 26 mars 2014 : MARQUEZ Marie Isabelle nom d'usage : NOTARANGELO n'est plus gérant. FAURE Marcelle nom d'usage : FAURE devient gérant.)
- 09 décembre 2018 : FAURE Marcelle nom d'usage : FAURE n'est plus gérant. FORTIN Emmanuel Henri nom d'usage : FORTIN devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLOR DE LIS | |
Entrepreneurs individuels | FLOR DE LIS | |
Identifiant de l'entreprise | 424433829 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 85 AV CHARLES DE GAULLE 69160 TASSIN LA DEMI LUNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 septembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 septembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 434 468,00 | |
Résultat net | 1 591,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4772B : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 4772B : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | |
Synonyme | maroquinerie, vendeur d'articles de voyages, magasin d'articles de voyages, boutique d'articles de voyages, vendeur de bagages, magasin de bagages, boutique de bagages, vendeur de valises, magasin de valises, boutique de valises, vendeur de sacs, mag | |
Principal | maroquinerie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 248 379 |
Immobilisation incorporelle | 182 938 |
Immobilisation corporelle | 65 361 |
Immobilisation financière | 80 |
Actif circulant net | 132 320 |
Stock | 126 677 |
Avance | 0 |
Créance | 4 743 |
Placement | 900 |
Total Actif | 380 702 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 189 468 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 191 231 |
Total Passif | 380 699 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 434 468 |
Produit d'exploitation | 434 468 |
Charge d'exploitation | 420 688 |
Résultat d'exploitation | 13 780 |
Produit financier net | 48 |
Charge financière | 3 985 |
Résultat financier | -3 937 |
Résultat courrant | 9 843 |
Produit exceptionnel | 5 457 |
Charges exceptionnelles | 11 674 |
Résultat exceptionnel | -6 217 |
Résultat net | 1 591 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42443382900019 | FLOR DE LIS MAROQUINERIE BAGATELLE ANGLE 6 PLACE VAUBOIN 85 AVENUE CHARLES DE GAULLE 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 02528 Industries de la maroquinerie
NOTARANGELO Dominique nom d'usage : NOTARANGELO n'est plus gérant.
MARQUEZ Marie Isabelle nom d'usage : NOTARANGELO n'est plus gérant. FAURE Marcelle nom d'usage : FAURE devient gérant.
FAURE Marcelle nom d'usage : FAURE n'est plus gérant. FORTIN Emmanuel Henri nom d'usage : FORTIN devient gérant