M Paul HOLDERITH
Président de SIDEL BLOWING & SERVICES
M Paul HOLDERITH a 78 ans ( naissance en 1946), est Président de la société SIDEL BLOWING & SERVICES
M Paul HOLDERITH peut être contacté au siège de la société SIDEL BLOWING & SERVICES par courrier à l'adresse SIDEL BLOWING & SERVICES AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE 76930 OCTEVILLE SUR MER FRANCE
La société SIDEL BLOWING & SERVICES est principalement dirigée par M Paul HOLDERITH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques ,fabricant de machines, fabricant de machines pour le travail du caoutchouc, fabricant de machines pour le travail du plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2896Z (Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques), les activités sont :
- Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
- la fabrication de machines pour le travail du caoutchouc tendre ou des matières plastiques, ou pour la fabrication de produits en ces matières :
- machines pour le mélange ou le malaxage du caoutchouc ou des matières plastiques
- machines pour la presse, l'extrusion, le soufflage, le thermoformage du caoutchouc ou des matières plastiques
- machines à mouler, machines à fabriquer ou à rechaper les pneumatiques
- autres machines et appareils à fabriquer des produits spécifiques en caoutchouc ou en matières plastiques
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de machines ou de matériel pour le travail du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou du verre (travail à froid) (cf28.49Z)
La société SIDEL BLOWING & SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42462375900018.
- M Christophe FAURIAT, Directeur général (1967) depuis le 06 juillet 2016
- M Eddy LE GOUSSE, Président (1969) depuis le 27 avril 2017
- M Frederic SAILLY, Directeur général (1974) depuis le 20 novembre 2010
- M Raphael CLAIRIN, Directeur général (1973) depuis le 18 juin 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SIDEL BLOWING & SERVICES est de 53 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric LE MEILLEUR, Directeur général (1959) du 20 novembre 2010 au 06 juillet 2016
- M Herve KERBRAT, Président (1955) du 21 mars 2006 au 30 janvier 2007
- M Michel MARTIN, Président (1959) du 30 janvier 2007 au 26 août 2008
- M Pascal RENAUD, Président (1955) du 26 août 2008 au 20 novembre 2010
- M Pascal RENAUD, Président (1955) du 20 novembre 2010 au 18 juin 2015
- M Paul HOLDERITH, Président (1946) du 02 mars 2004 au 09 mars 2004
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 décembre 2019 : AYMONIER Stéphane nom d'usage : AYMONIER devient président. LE GOUSSE Eddy Jean nom d'usage : LE GOUSSE n'est plus président)
- 14 mai 2021 : SAILLY Frédéric Xavier Christian nom d'usage : SAILLY n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 30 avril 2022 : AYMONIER Stéphane nom d'usage : AYMONIER n'est plus président. CLAIRIN Raphaël nom d'usage : CLAIRIN devient président. CLAIRIN Raphaël nom d'usage : CLAIRIN n'est plus directeur général. BAESSLER Andreas nom d'usage : BAESSLER devient directeur général)
- 03 juillet 2022 : FAURIAT Christophe nom d'usage : FAURIAT n'est plus directeur général. JAY Lionel nom d'usage : JAY devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIDEL BLOWING & SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | SIDEL BLOWING & SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 424623759 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE 76930 OCTEVILLE SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 08 octobre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 800 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 800 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 08 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2013 ) | 593 271 000,00 | |
Résultat net | 22 870 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2896Z : Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2896Z : Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | |
Activité principale | 2896Z | |
Première activité | 4669B | |
Deuxième activité | 2896Z | |
Troisième activité | 7010Z | |
Quatrième activité | 3320B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | |
Synonyme | fabricant de machines, fabricant de machines pour le travail du caoutchouc, fabricant de machines pour le travail du plastique | |
Principal | fabricant de machines pour le travail du caoutchouc |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 15 122 000 |
Immobilisation incorporelle | 849 000 |
Immobilisation corporelle | 14 231 000 |
Immobilisation financière | 42 000 |
Actif circulant net | 261 401 000 |
Stock | 108 004 000 |
Avance | 643 000 |
Créance | 150 587 000 |
Placement | 2 167 000 |
Total Actif | 276 524 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 93 499 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 766 000 |
Dette | 152 259 000 |
Total Passif | 276 524 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 593 271 000 |
Produit d'exploitation | 607 762 000 |
Charge d'exploitation | 565 433 000 |
Résultat d'exploitation | 42 328 000 |
Produit financier net | 3 426 000 |
Charge financière | 5 577 000 |
Résultat financier | -2 150 000 |
Résultat courrant | 40 178 000 |
Produit exceptionnel | 2 021 000 |
Charges exceptionnelles | 5 083 000 |
Résultat exceptionnel | -3 062 000 |
Résultat net | 22 870 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42462375900018 | SIDEL BLOWING & SERVICES AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE 76930 OCTEVILLE SUR MER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00650 Métallurgie cadres
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 00828 Métallurgie Manche
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
Président : RENAUD Pascal FrançoisCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SA) représenté par RIGO Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe.
Président : RENAUD Pascal François. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS).
Président : RENAUD Pascal, François Directeur général : LE MEILLEUR Eric, Claude, Paul Directeur général : SAILLY Frédéric, Xavier, Christian Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : RENAUD Pascal, François Directeur général : LE MEILLEUR Eric, Claude, Paul Directeur général : SAILLY Frédéric, Xavier, Christian Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : CLAIRIN Raphaël Directeur général : LE MEILLEUR Eric, Claude, Paul Directeur général : SAILLY Frédéric, Xavier, Christian Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : CLAIRIN Raphaël Directeur général : SAILLY Frédéric, Xavier, Christian Directeur général : FAURIAT Christophe Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : LE GOUSSE Eddy, Jean ; Directeur général : CLAIRIN Raphaël ; Directeur général : SAILLY Frédéric, Xavier, Christian ; Directeur général : FAURIAT Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
AYMONIER Stéphane nom d'usage : AYMONIER devient président. LE GOUSSE Eddy Jean nom d'usage : LE GOUSSE n'est plus président
SAILLY Frédéric Xavier Christian nom d'usage : SAILLY n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
AYMONIER Stéphane nom d'usage : AYMONIER n'est plus président. CLAIRIN Raphaël nom d'usage : CLAIRIN devient président. CLAIRIN Raphaël nom d'usage : CLAIRIN n'est plus directeur général. BAESSLER Andreas nom d'usage : BAESSLER devient directeur général
FAURIAT Christophe nom d'usage : FAURIAT n'est plus directeur général. JAY Lionel nom d'usage : JAY devient directeur général
CLAIRIN Raphaël nom d\'usage : CLAIRIN n\'est plus président. TERRIEN Xavier Jean-Luc Philippe nom d\'usage : TERRIEN devient président
JAY Lionel nom d\'usage : JAY n\'est plus directeur général. FALEMPIN Benoît Thierry nom d\'usage : FALEMPIN devient directeur général
FAURIAT Christophe Pierre André nom d\'usage : FAURIAT devient directeur général. FALEMPIN Benoît Thierry nom d\'usage : FALEMPIN n\'est plus directeur général
FAURIAT Christophe Pierre André nom d\'usage : FAURIAT n\'est plus directeur général
LETELLIER Olivier Jean-Claude nom d\'usage : LETELLIER devient président. TERRIEN Xavier Jean-Luc Philippe nom d\'usage : TERRIEN n\'est plus président. MINGAT Renaud Fabrice nom d\'usage : MINGAT devient directeur général