M Giuseppe RINALDI
Gérant de B+PHARMA FRANCE
M Giuseppe RINALDI a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société B+PHARMA FRANCE
M Giuseppe RINALDI peut être contacté au siège de la société B+PHARMA FRANCE par courrier à l'adresse B+PHARMA FRANCE DEXSIL LABS FRANCE DEXSIL FRANCE B 34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0145623146 ou par fax au 01 42 89 63 72
La société B+PHARMA FRANCE est principalement dirigée par M Giuseppe RINALDI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société B+PHARMA FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42464518200017.
Anciens dirigeants :
- M Christian TILLIEUX, Gérant (1951) du 07 décembre 2004 au 29 octobre 2013
- M Giuseppe RINALDI, Gérant (1958) du 07 décembre 2004 au 29 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
- DESSEAUX PHILIPPE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 octobre 2015
- WALL COMPTA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B+PHARMA FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | B+PHARMA FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 424645182 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 septembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 335 000,00 | |
Résultat net | -193 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 50 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 47 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 1 454 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 189 000 |
Placement | 264 000 |
Total Actif | 1 504 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 177 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 327 000 |
Total Passif | 1 504 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 335 000 |
Produit d'exploitation | 4 730 000 |
Charge d'exploitation | 5 122 000 |
Résultat d'exploitation | -392 000 |
Produit financier net | 940 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | -16 000 |
Résultat courrant | -408 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 000 |
Charges exceptionnelles | 785 000 |
Résultat exceptionnel | 215 000 |
Résultat net | -193 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42464518200017 | B+PHARMA FRANCE DEXSIL LABS FRANCE DEXSIL FRANCE B 34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire