M Olivier RABILLOUD
Co-gérant de GROUPE QPC
M Olivier RABILLOUD a 51 ans ( naissance en 1971), est Co-gérant de la société GROUPE QPC
M Olivier RABILLOUD peut être contacté au siège de la société GROUPE QPC par courrier à l'adresse GROUPE QPC 2 RUE JOSEPH CONRAD 44400 REZE FRANCE
La société GROUPE QPC est principalement dirigée par M Olivier RABILLOUD qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société GROUPE QPC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42468375300034.
- M Philbert CORBREJAUD, Gérant (1961) depuis le 26 novembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Olivier RABILLOUD, Co-gérant (1971) du 02 décembre 2003 au 26 novembre 2011
- M Olivier RABILLOUD, Co-gérant (1971) du 26 novembre 2011 au 08 mars 2012
- M Philbert CORBREJAUD, Co-gérant (1961) du 02 décembre 2003 au 26 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
2 RUE JOSEPH CONRAD
44400 REZE
Téléphone : Société
GROUPE QPC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE QPC | |
Sigle de l'entreprise | Q P C | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE QPC | |
Identifiant de l'entreprise | 424683753 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 2 RUE JOSEPH CONRAD 44400 REZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 août 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 370 613,00 | |
Résultat net | 53 695,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 67 168 |
Immobilisation incorporelle | 9 455 |
Immobilisation corporelle | 23 467 |
Immobilisation financière | 34 246 |
Actif circulant net | 203 099 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 169 318 |
Placement | 33 781 |
Total Actif | 270 267 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 164 543 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 105 724 |
Total Passif | 270 266 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 370 613 |
Produit d'exploitation | 380 077 |
Charge d'exploitation | 384 098 |
Résultat d'exploitation | -4 021 |
Produit financier net | 26 853 |
Charge financière | 1 481 |
Résultat financier | 25 372 |
Résultat courrant | 21 352 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 53 695 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42468375300034 | GROUPE QPC 2 RUE JOSEPH CONRAD 44400 REZE FRANCE |
42468375300034 | MAATURA 2 RUE JOSEPH CONRAD 44400 REZE FRANCE |
42468375300034 | MAATURA 2 RUE JOSEPH CONRAD 44400 REZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant, mandataire judiciaire SCP Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur, BP 92024, 44020 Nantes Cédex 01. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans, nommant Commissaire à l'exécution du plan SCP Delaere.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
au siège social de l'apporteur 2 rue Joseph Conrad 44400 Reze pour la validité.