M Robert CLERGERIE
Président du conseil de surveillance de FINANCIERE DE ROMANS
M Robert CLERGERIE a 88 ans ( naissance en 1934), est Président du conseil de surveillance de la société FINANCIERE DE ROMANS
M Robert CLERGERIE peut être contacté au siège de la société FINANCIERE DE ROMANS par courrier à l'adresse FINANCIERE DE ROMANS 5 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS FRANCE
La société FINANCIERE DE ROMANS est principalement dirigée par M Robert CLERGERIE qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE DE ROMANS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42470110000028.
- M Jean-Marc LOUBIER, Président (1955) depuis le 07 mai 2011
- M Pieter OOSTING, Président (1961) depuis le 08 juin 2017
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 18 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINANCIERE DE ROMANS est de 65 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DIVISIA, Président du conseil de surveillance (1944) du 02 décembre 2003 au 24 mai 2005
- M Emilio MARTIN, Président (1960) du 18 novembre 2008 au 07 mai 2011
- M Gerald MAZZALOVO, Président du directoire (1948) du 31 août 2004 au 24 mai 2005
- M Giles HEFER, Président du conseil de surveillance (1956) du 07 mai 2011 au 15 décembre 2012
- M Jean-Louis GONI, Président du directoire (1970) du 18 octobre 2005 au 18 novembre 2008
- M Robert CLERGERIE, Président du conseil de surveillance (1934) du 24 mai 2005 au 20 janvier 2009
- M Xavier CLERGERIE, Président du conseil de surveillance (1963) du 24 mai 2005 au 18 octobre 2005
- MME Eva TAUB, Président (1963) du 15 décembre 2012 au 08 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 février 2017
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 février 2017
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE DE ROMANS | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE DE ROMANS | |
Identifiant de l'entreprise | 424701100 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 5 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 103 000,00 | |
Résultat net | -5 423 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 5 463 000 |
Immobilisation incorporelle | 35 000 |
Immobilisation corporelle | 63 000 |
Immobilisation financière | 5 364 000 |
Actif circulant net | 8 549 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 546 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 14 011 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -11 743 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 000 |
Dette | 25 733 000 |
Total Passif | 14 011 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 103 000 |
Produit d'exploitation | 2 124 000 |
Charge d'exploitation | 2 026 000 |
Résultat d'exploitation | 98 000 |
Produit financier net | 18 000 |
Charge financière | 5 542 000 |
Résultat financier | -5 525 000 |
Résultat courrant | -5 427 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | -5 423 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42470110000028 | FINANCIERE DE ROMANS 5 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS FRANCE |
42470110000036 | FINANCIERE DE ROMANS RUE PIERRE CURIE 26100 ROMANS SUR ISERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président et Président du Directoire partant : Goni, Jean-Louis, nomination du Président et Président du Directoire : Martin, Emilio.
nomination du Président : Loubier, Jean-Marc, nomination du Président et Membre du comité exécutif : Loubier, Jean-Marc, modification du Membre du comité exécutif Martin, Emilio, Membre du Directoire partant : Martin Del Aquila, Emilio, Membre du Directoire partant : Colin, Patrick, Président du conseil de surveillance partant : Clergerie, Robert, nomination du Président du conseil de surveillance : Hefer, Giles, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Desfarge, Yves, Membre du conseil de surveillance partant : Sevin, Philippe, Membre du conseil de surveillance partant : Clergerie, Xavier, nomination du Membre du conseil de surveillance : Tsui, Monica, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
nomination du Président et Membre du comité exécutif : Taub, Eva, modification du Membre du conseil de surveillance Hefer, Giles, modification du Président et membre du conseil de surveillance Loubier, Jean-Marc, modification du Président et membre du conseil de surveillance Loubier, Jean-Marc, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Screve, Arnaud, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
nomination du Président : Oosting, Pieter, Président et Membre du comité exécutif partant : Taub, Eva, nomination du Président et Membre du comité exécutif : Oosting, Pieter
Membre du conseil de surveillance partant : Hefer, Giles
Président partant : Oosting, Pieter ; nomination du Président : French Legacy Group ; Président et Membre du comité exécutif partant : Oosting, Pieter ; Membre du comité exécutif partant : Martin, Emilio ; Président et membre du conseil de surveillance partant : Loubier, Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance partant : Tsui, Monica