M Philippe BOYER-NARDON
Gérant de L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT
M Philippe BOYER-NARDON a 62 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT
M Philippe BOYER-NARDON peut être contacté au siège de la société L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT par courrier à l'adresse L ETOILE PROPERTY MANAGEMENT 105 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75373 PARIS CEDEX 08 FRANCE, par téléphone au 0140916125 ou par fax au 01Â 56Â 43Â 34Â 09
La société L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT est principalement dirigée par M Philippe BOYER-NARDON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/11/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42505990400044.
- M Herve DECLERCQ, Gérant (1960) depuis le 07 février 2013
- M Jean-Marc LEVERNE, Gérant (1961) depuis le 19 mars 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT est de 62 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier UNGLIK, Gérant (1961) du 29 janvier 2011 au 07 février 2013
- M Philippe BOYER, Gérant (1960) du 29 novembre 2012 au 07 février 2013
- M Philippe BOYER NARDON, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2011
- M Philippe BOYER-NARDON, Gérant (1960) du 29 janvier 2011 au 29 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT FS I, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 avril 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 avril 2016
109 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8
Téléphone : 0140916125 Société
L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT | |
Entrepreneurs individuels | L'ETOILE PROPERTY MANAGEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 425059904 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 109 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 16 mars 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 08 novembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 788 000,00 | |
Résultat net | 482 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6832A | |
Première activité | 6832A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 923 000 |
Immobilisation incorporelle | 22 000 |
Immobilisation corporelle | 30 000 |
Immobilisation financière | 872 000 |
Actif circulant net | 14 274 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 247 000 |
Placement | 12 028 000 |
Total Actif | 15 198 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 809 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 119 000 |
Dette | 13 270 000 |
Total Passif | 15 198 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 788 000 |
Produit d'exploitation | 4 904 000 |
Charge d'exploitation | 4 271 000 |
Résultat d'exploitation | 632 000 |
Produit financier net | 89 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 78 000 |
Résultat courrant | 710 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 170 |
Résultat net | 482 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42505990400044 | L ETOILE PROPERTY MANAGEMENT 105 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75373 PARIS CEDEX 08 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Goalec, Isabelle.
nomination du Gérant : Leverne, Jean-Marc Charles Henri
Gérant partant : Leverne, Jean-Marc Charles Henri
Gérant partant : Boyer, Philippe, Gérant partant : Unglik, Didier, nomination du Gérant : Leverne, Jean-Marc, nomination du Gérant : Declercq, Hervé
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I
Président partant : Leverne, Jean-Marc ; nomination du Président : NEXIMMO 78 ; nomination du Directeur général : Zaiter, nom d'usage : Al Houayek, Marie
gérance et administration d'immeubles conseil et expertise en matière d'ingénierie immobilière assistance a maîtrise d'ouvrage déléguée ce compris la gérance et l'administration de societe de construction transaction et intermediation en matière immobilière et mobilière
gérance et administration d'immeubles conseil et expertise en matière d'ingénierie immobilière assistance a maîtrise d'ouvrage déléguée ce compris la gérance et l'administration de societe de construction transaction et intermediation en matière immobilière et mobilière
Président : NEXIMMO 78 ; Directeur général : Al Houayek Marie