M Dominique BRUTIN
Président du directoire de EURONEXT TECHNOLOGIES SAS
M Dominique BRUTIN a 74 ans ( naissance en 1948), est Président du directoire de la société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS
M Dominique BRUTIN peut être contacté au siège de la société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS par courrier à l'adresse EURONEXT TECHNOLOGIES SAS 153 AVENUE JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
La société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS est principalement dirigée par M Dominique BRUTIN qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42510029400130.
- M Alain COURBEBAISSE, Président (1967) depuis le 04 juillet 2017
- M Denis ESNAULT, Président (1964) depuis le 22 mai 2014
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 18 juin 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS est de 60 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe DUQUENNE, Directeur général délégué (1963) du 08 avril 2008 au 14 octobre 2008
- M Denis ESNAULT, Président (1964) du 22 mai 2014 au 04 juillet 2017
- M Dominique BRUTIN, Président du directoire (1948) du 16 décembre 2003 au 25 octobre 2005
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) du 18 juin 2015 au 07 juillet 2017
- M Jean-Francois THEODORE, Président du conseil de surveillance (1946) du 16 décembre 2003 au 25 octobre 2005
- M Jean-Marc BOUHELIER, Président (1964) du 15 novembre 2005 au 15 mai 2007
- M Nabil BATLOUNI, Président (1959) du 14 octobre 2008 au 22 mai 2014
- MME Corinne FORNARA, Président (1966) du 15 mai 2007 au 14 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 juillet 2017
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 juillet 2017
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 18 juin 2015 au 07 juillet 2017
153 AV JEAN JAURES
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : Société
EURONEXT TECHNOLOGIES SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EURONEXT TECHNOLOGIES SAS | |
Entrepreneurs individuels | EURONEXT TECHNOLOGIES SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 425100294 | |
Numéro interne du siège | 00130 | |
Adresse | 14 PL DES REFLETS 92400 92054 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 10 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 869 962,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 132 779 000,00 | |
Résultat net | 8 917 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 6311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 075 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 939 000 |
Immobilisation corporelle | 1 998 000 |
Immobilisation financière | 138 000 |
Actif circulant net | 114 790 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 114 790 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 120 865 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 75 824 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 14 219 000 |
Dette | 30 821 000 |
Total Passif | 120 864 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 132 779 000 |
Produit d'exploitation | 136 758 000 |
Charge d'exploitation | 106 704 000 |
Résultat d'exploitation | 30 054 000 |
Produit financier net | 611 000 |
Charge financière | 1 160 000 |
Résultat financier | -549 000 |
Résultat courrant | 29 505 000 |
Produit exceptionnel | 1 123 000 |
Charges exceptionnelles | 14 385 000 |
Résultat exceptionnel | -13 262 000 |
Résultat net | 8 917 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT - FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne. .
nomination du Directeur général délègué : Duquenne, Christophe
Président partant : Morignot, nom d'usage : Fornara, Corinne, nomination du Président : Batlouni, Nabil, Directeur général délègué partant : Duquenne, Christophe.
Il n'y a pas lieu a réception d'opposition
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS.
Président partant : Batlouni, Nabil, nomination du Président : Esnault, Denis
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 15 Juin 2015 ; Président : COURBEBAISSE Alain en fonction le 30 Juin 2017
Président : COURBEBAISSE Alain en fonction le 30 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 05 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 05 Juillet 2017
Président : LAUCHARD Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES
Président : BENTO Manuelà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES