M Yves GIRAULT
Administrateur de PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE
M Yves GIRAULT a 75 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE
M Yves GIRAULT peut être contacté au siège de la société PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE par courrier à l'adresse PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE 49 AVENUE DU LAC DE MAINE 49000 ANGERS FRANCE, par téléphone au 0241730503 ou par fax au 02Â 41Â 22Â 32Â 31
La société PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE est principalement dirigée par M Yves GIRAULT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ,auberge de jeunesse, gîte de montagne, refuge de montagne, appartement de vacances, pavillon de vacances, maison de vacances pour enfants, maison familiale de vacances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5520Z (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée), les activités sont :
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Cette sous-classe comprend la mise à disposition d'un lieu d'hébergement, généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, principalement pour un séjour de courte durée comprenant, dans un espace limité, des pièces complètement meublées ou des
- les maisons de vacances pour enfants et autres
- les appartements et pavillons de vacances
- les maisons familiales de vacances sans service de chambre quotidien
- les auberges de jeunesse et les refuges de montagne
Mais sont exclues les activités :
- l'hébergement avec service quotidien des lits et nettoyage de la chambre (cf55.10Z)
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42863234300011.
- M Alain AUGELLE, Administrateur (1949) depuis le 26 novembre 2014
- M Alexandre VILLALONGA, Administrateur (1994) depuis le 13 avril 2017
- M Emmanuel MOUSSET, Directeur général (1969) depuis le 08 avril 2017
- M Gilles GROUSSARD, Administrateur (1964) depuis le 08 avril 2017
- M Gilles LATTE, Président (1948) depuis le 26 novembre 2014
- M Matthieu GUERIN, Directeur général (1983) depuis le 18 juillet 2017
- M Yannick SUPIOT, Administrateur (1962) depuis le 26 novembre 2014
- M Yves LEBOUC, Administrateur (1945) depuis le 16 septembre 2008
- MME Estelle LEMOINE-MAULNY, Administrateur (1981) depuis le 08 avril 2017
- MME Nicole THENIE, Administrateur (1949) depuis le 16 septembre 2008
- MME Sophie LEBEAUPIN, Vice-président (1976) depuis le 26 novembre 2014
- MME Veronique CHAUVEAU, Administrateur (1963) depuis le 08 avril 2017
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE est de 59 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian LE CRANN, Administrateur (1963) du 16 septembre 2008 au 26 novembre 2014
- M Christophe MANIABLE, Administrateur (1969) du 25 avril 2013 au 13 avril 2017
- M Claude CADOT, Administrateur (1956) du 25 avril 2013 au 08 avril 2017
- M Emmanuel MOUSSET, Directeur général (1969) du 08 avril 2017 au 18 juillet 2017
- M Francis GUITEAU, Administrateur (1956) du 19 janvier 2005 au 19 juillet 2005
- M Gerard THENIER, Administrateur (1943) du 19 juillet 2005 au 25 avril 2013
- M Jacques MOTTEAU, Président (1953) du 16 septembre 2008 au 26 novembre 2014
- M Jean ROTUREAU, Président (1958) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
- M Jean THENIE, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 19 juillet 2005
- M Jean-Yves LE CAPITAINE, Administrateur (1954) du 23 août 2005 au 16 septembre 2008
- M Louis BASDEVANT, Directeur général (1951) du 19 janvier 2005 au 08 avril 2017
- M Louis VINCENT, Vice-président (1937) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
- M Michel HOUDBINE, Vice-président (1959) du 16 septembre 2008 au 26 novembre 2014
- M Philippe LAHOURNAT, Administrateur (1953) du 16 septembre 2008 au 26 novembre 2014
- M Pierrick MARTIN, Administrateur (1956) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
- M Roger MIKULAK, Administrateur (1937) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
- M Serge LEGROS, Administrateur (1947) du 19 janvier 2005 au 08 avril 2017
- M Yves GIRAULT, Administrateur (1949) du 16 septembre 2008 au 25 avril 2013
- MME Nathalie PARENT, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE | |
Entrepreneurs individuels | PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE | |
Identifiant de l'entreprise | 428632343 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 49 AV DU LAC DE MAINE 49000 ANGERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Ãtablissement public local à caractère industriel ou commercial | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5520Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Activité principale de l'entreprise | 5520Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Activité principale | 5520Z | |
Première activité | 5610A | |
Deuxième activité | 5520Z | |
Troisième activité | 5530Z | |
Quatrième activité | 5610C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Synonyme | auberge de jeunesse, gîte de montagne, refuge de montagne, appartement de vacances, pavillon de vacances, maison de vacances pour enfants, maison familiale de vacances | |
Principal | auberge de jeunesse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42863234300011 | PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE 49 AVENUE DU LAC DE MAINE 49000 ANGERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Président : MOTTEAU JacquesVice-Président : HOUDBINE Michel. Directeur général : BASDEVANT Louis. Administrateur : LEGROS Serge. Administrateur : THENIER Gerard. Administrateur : LAHOURNAT Philippe. Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET. Administrateur : LE CRANN Christian. Administrateur : GIRAULT Yves. Administrateur : LEBOUC Yves.
Président : MOTTEAU Jacques Vice-président : HOUDBINE Michel Directeur général : BASDEVANT Louis Administrateur : LEGROS Serge Administrateur : LAHOURNAT Philippe Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET Administrateur : LE CRANN Christian Administrateur : LEBOUC Yves Administrateur : CADOT Claude Administrateur : MANIABLE Christophe
Président : LATTE Gilles Vice-président : LEBEAUPIN Sophie Directeur général : BASDEVANT Louis Administrateur : LEGROS Serge Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET Administrateur : LEBOUC Yves Administrateur : CADOT Claude Administrateur : MANIABLE Christophe Administrateur : AUGELLE Alain Administrateur : SUPIOT Yannick
Président : LATTE Gilles ; Vice-président : LEBEAUPIN Sophie ; Directeur général : MOUSSET Emmanuel ; Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET ; Administrateur : LEBOUC Yves ; Administrateur : MANIABLE Christophe ; Administrateur : AUGELLE Alain ; Administrateur : SUPIOT Yannick ; Administrateur : GROUSSARD Gilles ; Administrateur : CHAUVEAU Véronique né(e) VIAU ; Administrateur : LEMOINE-MAULNY Estelle né(e) MAULNY
Président : LATTE Gilles ; Vice-président : LEBEAUPIN Sophie ; Directeur général : MOUSSET Emmanuel ; Administrateur : LEGROS Serge ; Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET ; Administrateur : LEBOUC Yves ; Administrateur : CADOT Claude ; Administrateur : MANIABLE Christophe ; Administrateur : AUGELLE Alain ; Administrateur : SUPIOT Yannick
Président : LATTE Gilles ; Vice-président : LEBEAUPIN Sophie ; Directeur général : GUERIN Matthieu ; Administrateur : THENIE Nicole né(e) PILET ; Administrateur : LEBOUC Yves ; Administrateur : AUGELLE Alain ; Administrateur : SUPIOT Yannick ; Administrateur : GROUSSARD Gilles ; Administrateur : CHAUVEAU Véronique né(e) VIAU ; Administrateur : LEMOINE-MAULNY Estelle né(e) MAULNY ; Administrateur : VILLALONGA Alexandre
Président : LEBEAUPIN Sophie ; Directeur général : GUERIN Matthieu ; Vice-président du conseil d'administration : DIERS Charles ; Administrateur : STEIN Christine ; Administrateur : VIEU Laurent ; Administrateur : BOUCHER William ; Administrateur : FAVRE D'ANNE Mathilde ; Administrateur : GOUA Bruno ; Administrateur : MAILLET Véronique ; Administrateur : NAULEAU Jean-Pierre ; Administrateur : GINTRAND Thierry
Président : LEBEAUPIN Sophieà; Directeur général : GUITTER Anneà; Vice-président du conseil d'administration : DIERS Charlesà; Administrateur : STEIN Christineà; Administrateur : VIEU Laurentà; Administrateur : BOUCHER Williamà; Administrateur : FAVRE D'ANNE Mathildeà; Administrateur : GOUA Brunoà; Administrateur : MAILLET Véroniqueà; Administrateur : NAULEAU Jean-Pierreà; Administrateur : GINTRAND Thierry
Président : LEBEAUPIN Sophie ; Vice-président du conseil d\'administration : DIERS Charles ; Administrateur : STEIN Christine ; Administrateur : VIEU Laurent ; Administrateur : BOUCHER William ; Administrateur : FAVRE D\'ANNE Mathilde ; Administrateur : GOUA Bruno ; Administrateur : MAILLET Véronique ; Administrateur : NAULEAU Jean-Pierre ; Administrateur : GINTRAND Thierry
Président : LEBEAUPIN Sophie ; Vice-président du conseil d\'administration : DIERS Charles ; Administrateur : STEIN Christine ; Administrateur : VIEU Laurent ; Administrateur : BOUCHER William ; Administrateur : FAVRE D\'ANNE Mathilde ; Administrateur : GOUA Bruno ; Administrateur : MAILLET Véronique ; Administrateur : GINTRAND Thierry ; Administrateur : RINCK Lucie, Natacha
Président : LEBEAUPIN Sophie ; Administrateur : STEIN Christine ; Administrateur : VIEU Laurent ; Administrateur : BOUCHER William ; Administrateur : FAVRE D\'ANNE Mathilde ; Administrateur : GOUA Bruno ; Administrateur : MAILLET Véronique ; Administrateur : GINTRAND Thierry ; Administrateur : RINCK Lucie, Natacha ; Vice-président : ENGEL Karine