M Andrew PIZZEY
Directeur général de SYNTHOS WINGLES
M Andrew PIZZEY a 52 ans ( naissance en 1970), est Directeur général de la société SYNTHOS WINGLES
M Andrew PIZZEY peut être contacté au siège de la société SYNTHOS WINGLES par courrier à l'adresse SYNTHOS WINGLES RUE ALBERT DUPLAT 62410 WINGLES , par téléphone au 03Â 21Â 77Â 32Â 00 ou par fax au 03Â 21Â 77Â 33Â 03
La société SYNTHOS WINGLES est principalement dirigée par M Andrew PIZZEY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matières plastiques de base ,fabricant de produits chimiques, fabricant de matière plastique, fabricant de plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2016Z (Fabrication de matières plastiques de base), les activités sont :
- Fabrication de matières plastiques de base
- Cette sous-classe comprend la fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d'élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que le mélange de résines sur commande et la fabrication de résines synthétiques standards.
- la fabrication de matières plastiques sous formes primaires :
- polymères, y compris les polymères d'éthylène, de propylène, de styrène, de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyle et les polymères acryliques
- polyamides
- résines phénoliques, résines époxydes et polyuréthannes
- résines alkydes, résines polyesters et polyéthers
- silicones
- échangeurs d'ions à base de polymères
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fibres, de filaments et de fils artificiels ou synthétiques (cf20.60Z)
- le broyage des produits en matières plastiques (cf38.32Z)
La société SYNTHOS WINGLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42865827200037.
Anciens dirigeants :
- M Andrew BROWN, Directeur général (1981) du 30 octobre 2015 au 04 octobre 2016
- M Andrew PIZZEY, Directeur général (1970) du 07 janvier 2012 au 16 mai 2013
- M Ashley REED, Directeur général (1956) du 16 mai 2013 au 30 octobre 2015
- M Didier MICHEL, Gérant (1954) du 30 mars 2004 au 03 janvier 2006
- M Gerhard FRANKEN, Président (1951) du 07 janvier 2012 au 16 mai 2013
- M Martin PUGH, Président (1953) du 09 octobre 2010 au 07 janvier 2012
- M Mathew RIMMER, Directeur général (1971) du 09 octobre 2010 au 07 janvier 2012
- M Michael MAHER, Directeur général (1968) du 16 mai 2013 au 30 octobre 2015
- M Philippe BRES, Président (1957) du 03 janvier 2006 au 22 avril 2008
- M Robert INGRAM, Président (1968) du 16 mai 2013 au 04 octobre 2016
- M Thierry VORGERS, Gérant (1960) du 02 décembre 2003 au 30 mars 2004
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 octobre 2016
- ERNST ET YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 octobre 2016
- SYNTHOS BREDA BV, Président depuis le 18 mai 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYNTHOS WINGLES | |
Entrepreneurs individuels | SYNTHOS WINGLES | |
Identifiant de l'entreprise | 428658272 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | RUE ALBERT DUPLAT 62410 WINGLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 23 novembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 11 388 000,00 | |
Résultat net | 190 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2016Z : Fabrication de matières plastiques de base | |
Activité principale de l'entreprise | 2016Z : Fabrication de matières plastiques de base | |
Activité principale | 2016Z | |
Première activité | 2016Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication de matières plastiques de base | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de matière plastique, fabricant de plastique | |
Principal | fabricant de plastique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 7 001 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 7 001 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 11 759 000 |
Stock | 367 000 |
Avance | 0 |
Créance | 11 163 000 |
Placement | 228 000 |
Total Actif | 18 760 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 15 611 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 043 000 |
Dette | 2 105 000 |
Total Passif | 18 760 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 388 000 |
Produit d'exploitation | 11 837 000 |
Charge d'exploitation | 11 506 000 |
Résultat d'exploitation | 331 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 333 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 190 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42865827200037 | SYNTHOS WINGLES RUE ALBERT DUPLAT 62410 WINGLES |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00292 Plasturgie
changement de président : partant : BRES (Philippe), nouveau : PUGH (Martin), nomination d'un directeur général : RIMMER (Mathew).
Président : FRANKEN Gerhard Directeur général : PIZZEY Andrew, James Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GALET Gabriel
Président : FRANKEN Gerhard Directeur général : PIZZEY Andrew, James Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : INGRAM Robert Directeur général : REED Ashley Directeur général : MAHER Michaël Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : INGRAM Robert Directeur général : BROWN Andrew Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : SYNTHOS BREDA BV (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : SYNTHOS BREDA BV (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES