M Jack GRODARD
Gérant de AGORA TECHNOLOGIES
M Jack GRODARD a 81 ans ( naissance en 1943), est Gérant de la société AGORA TECHNOLOGIES
M Jack GRODARD peut être contacté au siège de la société AGORA TECHNOLOGIES par courrier à l'adresse AGORA TECHNOLOGIES RUE A DURENNE 52220 SOMMEVOIRE FRANCE
La société AGORA TECHNOLOGIES est principalement dirigée par M Jack GRODARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AGORA TECHNOLOGIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42870446400018.
- MME Elisabeth ROBERT-DEHAULT, Président (1948) depuis le 30 janvier 2013
Anciens dirigeants :
- M Jack GRODARD, Gérant (1943) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- M Vincent CARRU, Président (1956) du 15 novembre 2005 au 06 août 2011
- M Vincent CARRU, Président (1956) du 06 août 2011 au 30 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 août 2016
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 août 2016
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 juillet 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 juillet 2017
- KPMG AUDIT EST, Commissaire aux comptes titulaire du 12 août 2016 au 28 juillet 2017
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes suppléant du 12 août 2016 au 28 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGORA TECHNOLOGIES | |
Entrepreneurs individuels | AGORA TECHNOLOGIES | |
Identifiant de l'entreprise | 428704464 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | RUE A DURENNE 52220 SOMMEVOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 décembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 5 880 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 décembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 1 471 939,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 15 475 953 |
Immobilisation incorporelle | 10 685 953 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 790 000 |
Actif circulant net | 367 387 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 691 |
Placement | 366 696 |
Total Actif | 15 843 340 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 15 816 288 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 27 052 |
Total Passif | 15 843 340 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 5 723 |
Résultat d'exploitation | -5 723 |
Produit financier net | 1 500 935 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 500 935 |
Résultat courrant | 1 495 212 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 471 939 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42870446400018 | AGORA TECHNOLOGIES RUE A DURENNE 52220 SOMMEVOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 03 80 37 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chaumont.fr.
Les greffiers sont : CROZAT Anne-Laure
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-12h/14h-17h Ven:9h-12h/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : CARRU Vincent, Noël, André Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS)
Président : ROBERT-DEHAULT Elisabeth, Cécile, Yvonne, Andrée né(e) SOMBORN Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS)
Président : ROBERT-DEHAULT Elisabeth, Cécile, Yvonne, Andrée né(e) SOMBORN ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)
Art.L.236-14 du code de commerce