M Franck PERIDON
Gérant de NODIREP
M Franck PERIDON a 53 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société NODIREP
M Franck PERIDON peut être contacté au siège de la société NODIREP par courrier à l'adresse NODIREP 53 AVENUE D ETAIN 55100 VERDUN FRANCE
La société NODIREP est principalement dirigée par M Franck PERIDON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société NODIREP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42888508100144.
- M Franck PERIDON, Gérant (1971) depuis le 16 novembre 2004
- M Jean-Charles ROUBY, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 26 août 2016
- M Robert MORENO, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 26 août 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société NODIREP est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe MENISSIER, Gérant (1967) du 05 octobre 2004 au 30 août 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NODIREP | |
Entrepreneurs individuels | NODIREP | |
Identifiant de l'entreprise | 428885081 | |
Numéro interne du siège | 00144 | |
Adresse | 53 AV D ETAIN 55100 VERDUN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 889 000,00 | |
Résultat net | 244 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 448 000 |
Immobilisation incorporelle | 104 000 |
Immobilisation corporelle | 332 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 1 690 000 |
Stock | 364 000 |
Avance | 0 |
Créance | 921 000 |
Placement | 406 000 |
Total Actif | 2 138 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 612 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 525 000 |
Total Passif | 2 138 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 889 000 |
Produit d'exploitation | 4 909 000 |
Charge d'exploitation | 4 544 000 |
Résultat d'exploitation | 365 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 361 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 244 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42888508100144 | NODIREP 53 AVENUE D ETAIN 55100 VERDUN FRANCE |
NODIREP est du ressort du greffe de BAR-LE-DUC dont les coordonnées postales sont 5 RUE FRANCOIS DE GUISE 55014 BAR LE DUC
Le greffe peut être appelé au 03 29 79 09 39 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-barleduc.fr.
Les greffiers sont : SCHNEIDER Jean-Louis , MIZRAHI Alain
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
Le greffe peut être appelé au 03 29 79 09 39 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-barleduc.fr.
Les greffiers sont : SCHNEIDER Jean-Louis , MIZRAHI Alain
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
Les conventions collectives applicables à NODIREP de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Modification survenue sur l'administration
Co-Gérant : PERIDON FRANCK Co-Gérant : MENISSIER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MORENO Robert Commissaire aux comptes suppléant : ROUBY Jean-Charles, Jacques
Co-Gérant : PERIDON FRANCK Co-Gérant : MENISSIER Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MORENO Robert Commissaire aux comptes suppléant : ROUBY Jean-Charles, Jacques
Modification survenue sur l'administration
Gérant : PERIDON FRANCK Commissaire aux comptes titulaire : MORENO Robert Commissaire aux comptes suppléant : ROUBY Jean-Charles, Jacques
Gérant : PERIDON FRANCK Commissaire aux comptes titulaire : MORENO Robert Commissaire aux comptes suppléant : ROUBY Jean-Charles, Jacques
Modification de l\'administration.
MORENO Robert nom d\'usage : MORENO n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUBY Jean-Charles Jacques nom d\'usage : ROUBY n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
MORENO Robert nom d\'usage : MORENO n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUBY Jean-Charles Jacques nom d\'usage : ROUBY n\'est plus commissaire aux comptes suppléant