MME Jacqueline VALO
Associé-gérant de SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS
MME Jacqueline VALO a 93 ans ( naissance en 1929), elle est Associé-gérant de la société SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS
MME Jacqueline VALO peut être contacté au siège de la société SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS par courrier à l'adresse SCI DES 17 19 RUE DE LEVIS 16 B RUE ARISTIDE BRIAND 37540 ST CYR SUR LOIRE FRANCE
La société SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS est principalement dirigée par MME Jacqueline VALO qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42910187600028.
- M Patrick VALO, Associé-gérant (1959) depuis le 10 mai 2014
- M Thierry FLEURET, Associé-gérant (1954) depuis le 14 mars 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS est de 66 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Etienne FLEURET, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 14 mars 2006
- MME Jacqueline VALO, Gérant (1929) du 19 janvier 2005 au 14 mars 2006
- MME Jacqueline VALO, Associé-gérant (1929) du 27 octobre 2012 au 10 mai 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS | |
Entrepreneurs individuels | SCI DES 17-19 RUE DE LEVIS | |
Identifiant de l'entreprise | 429101876 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 16 B RUE ARISTIDE BRIAND 37540 SAINT CYR SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 décembre 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42910187600028 | SCI DES 17 19 RUE DE LEVIS 16 B RUE ARISTIDE BRIAND 37540 ST CYR SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
modification de l'Associé gérant Valo, Patrick, modification de l'Associé Morison-Lacombe, nom d'usage : Valo, Jacqueline