M Jerome RENAUD
Directeur général de KEEPSCHOOL
M Jerome RENAUD a 49 ans ( naissance en 1975), est Directeur général de la société KEEPSCHOOL
M Jerome RENAUD peut être contacté au siège de la société KEEPSCHOOL par courrier à l'adresse KEEPSCHOOL BUREAU C4 33 AVENUE D ITALIE 75013 PARIS FRANCE, par téléphone au 0144243758
La société KEEPSCHOOL est principalement dirigée par M Jerome RENAUD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société KEEPSCHOOL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42916781000150.
- M Jean BURDIN, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 28 septembre 2009
- M Jean BURDIN, Directeur général (1961) depuis le 05 février 2011
- M Xavier OBERT, Administrateur (1975) depuis le 28 septembre 2009
- MME Florence BURDIN, Administrateur (1962) depuis le 28 septembre 2009
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société KEEPSCHOOL est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine BELLO, Administrateur (1970) du 23 novembre 2004 au 28 septembre 2009
- M Francois VAUVILLIER, Administrateur (1951) du 10 mars 2009 au 28 septembre 2009
- M Jerome RENAUD, Directeur général (1975) du 12 août 2008 au 28 septembre 2009
- M Nicolas VAUVILLIER, Président du conseil d`administration (1978) du 23 novembre 2004 au 28 septembre 2009
- M Nicolas VAUVILLIER, Directeur général (1978) du 28 juillet 2009 au 28 septembre 2009
- M Pierre STEFANIUTYN, Directeur général (1978) du 23 novembre 2004 au 10 mars 2009
Dirigeants personne morale:
33 AV D'ITALIE
75013 PARIS 13
Téléphone : 0144243758 Société
KEEPSCHOOL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KEEPSCHOOL | |
Entrepreneurs individuels | KEEPSCHOOL | |
Identifiant de l'entreprise | 429167810 | |
Numéro interne du siège | 00150 | |
Adresse | 33 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 80 395,08 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 381 242,00 | |
Résultat net | 205 291,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 82 283 |
Immobilisation incorporelle | 41 813 |
Immobilisation corporelle | 9 628 |
Immobilisation financière | 30 842 |
Actif circulant net | 278 733 |
Stock | 0 |
Avance | 218 |
Créance | 177 200 |
Placement | 101 315 |
Total Actif | 361 016 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -297 812 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 766 |
Dette | 655 062 |
Total Passif | 361 016 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 381 242 |
Produit d'exploitation | 551 063 |
Charge d'exploitation | 380 299 |
Résultat d'exploitation | 170 764 |
Produit financier net | 58 035 |
Charge financière | 704 |
Résultat financier | 57 331 |
Résultat courrant | 228 095 |
Produit exceptionnel | 2 903 |
Charges exceptionnelles | 25 704 |
Résultat exceptionnel | -22 801 |
Résultat net | 205 291 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42916781000150 | KEEPSCHOOL BUREAU C4 33 AVENUE D ITALIE 75013 PARIS FRANCE |
42916781000168 | KEEPSCHOOL 18 RUE DE LA COMTESSE CECILE 12000 RODEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
nomination du Directeur général non Administateur : Renaud, Jérôme
Directeur général et Administrateur partant : Stefaniutyn, Pierre, nomination de l'Administrateur : Vauvillier, François.
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Vauvillier, Nicolas.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Vauvillier, Nicolas, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Burdin, Jean, Directeur général non Administateur partant : Renaud, Jérôme, Administrateur partant : Bello, Antoine, Administrateur partant : Vauvillier, François, nomination de l'Administrateur : Teil, nom d'usage : Burdin, Florence, nomination de l'Administrateur : Obert, Xavier
Commissaire aux comptes suppléant partant : Benoist-Lucy, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE
Commissaire aux comptes titulaire partant : Egele, Pierre Joseph ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE
Article L.236-14 du code de commerce