M Jacques PERRIN
Administrateur de SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES
M Jacques PERRIN a 64 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES
M Jacques PERRIN peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES par courrier à l'adresse SOCIETE D EDITIONS DE REVUES 14 RUE D ASSAS 75006 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 44 35 60 60 ou par fax au 01 44 35 60 91
La société SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES est principalement dirigée par M Jacques PERRIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Édition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- Édition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42979597400014.
- M Eric LAMOTTE, Administrateur (1960) depuis le 27 novembre 2010
- M Francois BOEDEC, Administrateur (1962) depuis le 01 avril 2016
- M Guillaume GOUBERT DE CAUVILLE, Administrateur (1957) depuis le 10 mars 2015
- M Jacques PERRIN, Administrateur (1958) depuis le 27 novembre 2010
- M Jean-Marie MONTEL, Administrateur (1968) depuis le 01 mars 2014
- M Jean-Stephane LEBLANC, Directeur général (1956) depuis le 13 septembre 2016
- M Thierry LAMBOLEY, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 19 mai 2017
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES est de 62 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine CORMAN, Directeur général non administrateur (1956) du 18 avril 2006 au 27 novembre 2010
- M Antoine CORMAN, Directeur général (1956) du 27 novembre 2010 au 13 septembre 2016
- M Bruno REGENT, Président du conseil d`administration (1947) du 23 décembre 2003 au 19 mai 2017
- M Didier ROBILIARD, Administrateur (1959) du 03 février 2009 au 09 novembre 2012
- M Didier ROBILLARD, Administrateur (1959) du 19 février 2008 au 03 février 2009
- M Dominique BENARD, Administrateur (1945) du 23 décembre 2003 au 27 novembre 2010
- M Eric LAMOTTE, Administrateur (1930) du 23 décembre 2003 au 27 novembre 2010
- M Frederic BOYER, Administrateur (1961) du 23 décembre 2003 au 19 février 2008
- M Henri LAUX, Administrateur (1951) du 19 février 2008 au 01 avril 2016
- M Jacques PERRIN, Administrateur (1958) du 23 décembre 2003 au 27 novembre 2010
- M Jean-Pierre ROSA, Directeur général non administrateur (1949) du 23 décembre 2003 au 27 juin 2006
- M Pierre LANGLOIS, Administrateur (1960) du 09 novembre 2012 au 01 mars 2014
- MME Dominique LEROUX, Administrateur (1952) du 27 novembre 2010 au 10 mars 2015
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 avril 2016
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 avril 2016
14 RUE D ASSAS
75006 PARIS 6
Téléphone : 01 44 35 60 60 Société
SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'EDITIONS DE REVUES | |
Identifiant de l'entreprise | 429795974 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 14 RUE D ASSAS 75006 PARIS 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 08 février 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 février 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 1 684 000,00 | |
Résultat net | 48 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Édition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Édition de revues et périodiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Édition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 12 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 700 |
Actif circulant net | 1 867 000 |
Stock | 20 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 1 807 000 |
Placement | 39 000 |
Total Actif | 1 880 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 749 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 60 000 |
Dette | 1 071 000 |
Total Passif | 1 880 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 684 000 |
Produit d'exploitation | 1 761 000 |
Charge d'exploitation | 1 687 000 |
Résultat d'exploitation | 74 000 |
Produit financier net | 250 |
Charge financière | 320 |
Résultat financier | -70 |
Résultat courrant | 74 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 24 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | 48 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42979597400014 | SOCIETE D EDITIONS DE REVUES 14 RUE D ASSAS 75006 PARIS FRANCE |
42979597400014 | SOCIETE D EDITIONS DE REVUES 14 RUE D ASSAS 75006 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Édition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité