MME Sylvie AUGEAU
Gérant de GFA FAMILLE AUGEAU
MME Sylvie AUGEAU a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société GFA FAMILLE AUGEAU
MME Sylvie AUGEAU peut être contacté au siège de la société GFA FAMILLE AUGEAU par courrier à l'adresse GFA FAMILLE AUGEAU LIEU DIT LIGONDRA 33460 ARSAC FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 58Â 81Â 25 ou par fax au 05Â 56Â 58Â 85Â 75
La société GFA FAMILLE AUGEAU est principalement dirigée par MME Sylvie AUGEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société GFA FAMILLE AUGEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42980277000017.
- M Jean-Michel GAUDIN, Liquidateur (1957) depuis le 27 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Pierre AUGEAU, Gérant (1950) du 01 janvier 2000 au 27 novembre 2014
- MME Sylvie AUGEAU, Gérant (1974) du 01 janvier 2000 au 27 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GFA FAMILLE AUGEAU | |
Entrepreneurs individuels | GFA FAMILLE AUGEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 429802770 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LD LIGONDRA 33460 ARSAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement foncier agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42980277000017 | GFA FAMILLE AUGEAU LIEU DIT LIGONDRA 33460 ARSAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
Associé : AUGEAU Sylvie Marie Noelle modification le 25 Novembre 2014 Liquidateur : GAUDIN Jean-Michel en fonction le 25 Novembre 2014 Associé : AUGEAU Daniel en fonction le 25 Novembre 2014