M Eric DELHOMMEAU
Directeur général de SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V.
M Eric DELHOMMEAU a 61 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V.
M Eric DELHOMMEAU peut être contacté au siège de la société SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. par courrier à l'adresse SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET H F V ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE BEAUPUY 52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE
La société SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. est principalement dirigée par M Eric DELHOMMEAU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42993598400030.
- M Bernard VINET, Président du conseil de surveillance (1943) depuis le 03 juillet 2010
- M Eric DELHOMMEAU, Directeur général (1963) depuis le 03 juillet 2010
- M Louis CHIRON, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 17 janvier 2017
- M Sebastien PEAN, Directeur général (1971) depuis le 27 septembre 2005
- MME Laurence DELHOMMEAU, Président du directoire (1964) depuis le 03 juillet 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. est de 65 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard VINET, Président du conseil de surveillance (1943) du 19 janvier 2005 au 03 juillet 2010
- M Eric DELHOMMEAU, Directeur général (1963) du 19 janvier 2005 au 03 juillet 2010
- MME Laurence VINET, Président du directoire (1964) du 27 septembre 2005 au 03 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- FIDEA LES HERBIERS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 janvier 2017
52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU
85000 LA ROCHE SUR YON
Téléphone : Société
SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - H.F.V. | |
Identifiant de l'entreprise | 429935984 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 LA ROCHE SUR YON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 juin 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 mars 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 095 000,00 | |
Résultat net | 1 180 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 9 871 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 39 000 |
Immobilisation financière | 9 822 000 |
Actif circulant net | 242 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 108 000 |
Placement | 132 000 |
Total Actif | 10 113 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 877 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 236 000 |
Total Passif | 10 113 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 095 000 |
Produit d'exploitation | 1 480 000 |
Charge d'exploitation | 1 508 000 |
Résultat d'exploitation | -29 000 |
Produit financier net | 1 320 000 |
Charge financière | 132 000 |
Résultat financier | 1 188 000 |
Résultat courrant | 1 187 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | 1 180 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42993598400030 | SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET H F V ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE BEAUPUY 52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du directoire : VINET Laurence Jacqueline Thérèse. Membre du directoire : DELHOMMEAU Eric Marcel René. Membre du directoire : PEAN Sébastien. Président du conseil de surveillance : VINET Bernard André Gaston. Vice-président du conseil de surveillance : VINET Sophie Bernadette. Membre du conseil de surveillance : PAPIN Jacqueline. Directeur général : DELHOMMEAU Eric Marcel René. Directeur général : PEAN Sébastien. Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS. Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis Marie.
Président du directoire : VINET Laurence Jacqueline Thérèse Membre du directoire : DELHOMMEAU Eric Marcel René Membre du directoire : PEAN Sébastien Président du conseil de surveillance : VINET Bernard André Gaston Vice-président du conseil de surveillance : VINET Sophie Bernadette Membre du conseil de surveillance : PAPIN Jacqueline Directeur général : DELHOMMEAU Eric Marcel René Directeur général : PEAN Sébastien Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis Marie
Président du directoire : VINET Laurence Jacqueline Thérèse Membre du directoire : DELHOMMEAU Eric Marcel René Membre du directoire : PEAN Sébastien Président du conseil de surveillance : VINET Bernard André Gaston Vice-président du conseil de surveillance : VINET Sophie Bernadette Membre du conseil de surveillance : PAPIN Jacqueline Directeur général : DELHOMMEAU Eric Marcel René Directeur général : PEAN Sébastien
Président du directoire : VINET Laurence Jacqueline Thérèse Membre du directoire : DELHOMMEAU Eric Marcel René Membre du directoire : PEAN Sébastien Président du conseil de surveillance : VINET Bernard André Gaston Vice-président du conseil de surveillance : VINET Sophie Bernadette Membre du conseil de surveillance : PAPIN Jacqueline Directeur général : DELHOMMEAU Eric Marcel René Directeur général : PEAN Sébastien Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis Marie Commissaire aux comptes titulaire : 2 AE AUDIT en fonction le 24 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : LEFORT Michel en fonction le 24 Juin 2013
Commissaire aux comptes suppléant partant : Chiron, Louis Marie
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT