M Gregory MOULIN
Gérant de EKSPER CONSEIL
M Gregory MOULIN a 43 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société EKSPER CONSEIL
M Gregory MOULIN peut être contacté au siège de la société EKSPER CONSEIL par courrier à l'adresse EKSPER CONSEIL EKSPER CONSEIL MOULIN CONSULTANTS ASSO LE VILLARD 48230 CHANAC FRANCE, par téléphone au 04 66 32 54 18
La société EKSPER CONSEIL est principalement dirigée par M Gregory MOULIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société EKSPER CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/04/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43025319500019.
- M Yves MOULIN, Gérant (1949) depuis le 10 avril 2015
- MME Marylise MOULIN, Gérant (1952) depuis le 10 avril 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EKSPER CONSEIL est de 72 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gregory MOULIN, Gérant (1979) du 19 janvier 2005 au 12 août 2008
- M Yves MOLIN, Gérant (1949) du 27 janvier 2009 au 10 avril 2015
- M Yves MOULIN, Gérant (1949) du 12 août 2008 au 27 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EKSPER CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | EKSPER CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 430253195 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | LE VILLARD 48230 CHANAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 26 052,00 | |
Résultat net | 9 095,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 21 921 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 944 |
Placement | 20 977 |
Total Actif | 21 921 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 204 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 717 |
Total Passif | 21 921 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 052 |
Produit d'exploitation | 26 052 |
Charge d'exploitation | 15 646 |
Résultat d'exploitation | 10 406 |
Produit financier net | 495 |
Charge financière | 29 |
Résultat financier | 466 |
Résultat courrant | 10 872 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 9 095 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43025319500019 | EKSPER CONSEIL EKSPER CONSEIL MOULIN CONSULTANTS ASSO LE VILLARD 48230 CHANAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 48 41 41 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-mende.fr.
Les greffiers sont : COMBARNOUS Eric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire