M Serge PAGANON
Administrateur de ORADEA VIE
M Serge PAGANON a 62 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société ORADEA VIE
M Serge PAGANON peut être contacté au siège de la société ORADEA VIE par courrier à l'adresse ORADEA VIE D2 TOUR 17 B PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société ORADEA VIE est principalement dirigée par M Serge PAGANON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Assurance vie ,assureur, assurance vie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6511Z (Assurance vie), les activités sont :
- Assurance vie
- la souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne important)
La société ORADEA VIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/03/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43043566900048.
- M Alain MINETTE DE SAINT-MARTIN, Administrateur (1946) depuis le 21 juin 2014
- M Daniel JOST, Administrateur (1960) depuis le 05 septembre 2013
- M Marc DUVAL, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 12 décembre 2009
- M Marc DUVAL, Directeur général (1964) depuis le 05 septembre 2013
- M Marc SALLE DE CHOU, Administrateur (1961) depuis le 01 juin 2016
- M Patrick SOMMELET, Administrateur (1968) depuis le 30 décembre 2016
- M Philippe PERRET, Administrateur (1963) depuis le 12 décembre 2009
- M Pierre BENVENISTE, Administrateur (1946) depuis le 24 août 2004
- M Thibaut PEIGNEY, Directeur général délégué (1979) depuis le 14 juin 2017
- MME Corinne BURLET, Administrateur (1966) depuis le 30 septembre 2008
- MME Thi NGUYEN, Administrateur (1966) depuis le 12 décembre 2009
- MME Valerie BOMPARD, Administrateur (1971) depuis le 31 juillet 2010
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société ORADEA VIE est de 59 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain MINETTE DE SAINT MARTIN, Président du conseil d`administration (1946) du 24 août 2004 au 12 décembre 2009
- M Denis DEVERS, Administrateur (1962) du 31 juillet 2010 au 30 décembre 2016
- M Didier HAUGUEL, Administrateur (1959) du 18 août 2009 au 31 juillet 2010
- M Frederic JACOB PERON, Directeur général (1967) du 24 août 2004 au 12 décembre 2009
- M Frederic JACOB PERON, Administrateur (1967) du 30 septembre 2008 au 12 décembre 2009
- M Frederic JACOB-PERON, Administrateur (1967) du 12 décembre 2009 au 01 juin 2016
- M Michel GASSIE, Administrateur (1962) du 23 août 2005 au 31 juillet 2010
- M Serge PAGANON, Administrateur (1960) du 12 décembre 2009 au 05 septembre 2013
- M Thi NGUYEN, Administrateur (1966) du 16 août 2006 au 30 septembre 2008
- MME Thi NGUYEN, Administrateur (1966) du 01 août 2006 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 août 2015
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 août 2015
- SOGECAP, Administrateur depuis le 12 décembre 2009
- SOGECAP, Administrateur du 30 septembre 2008 au 12 décembre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORADEA VIE | |
Entrepreneurs individuels | ORADEA VIE | |
Identifiant de l'entreprise | 430435669 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 17 B PL DES REFLETS 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 14 mars 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2000 ) | 0,00 | |
Résultat net | -579,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6511Z : Assurance vie | |
Activité principale de l'entreprise | 6511Z : Assurance vie | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Assurance vie | |
Synonyme | assureur, assurance vie | |
Principal | assurance vie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2000 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 19 876 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 19 876 |
Total Actif | 19 876 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 19 421 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 456 |
Total Passif | 19 876 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 969 |
Résultat d'exploitation | -969 |
Produit financier net | 390 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 390 |
Résultat courrant | -579 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -579 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43043566900048 | ORADEA VIE D2 TOUR 17 B PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE FRANCE |
ORADEA VIE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Les conventions collectives applicables à ORADEA VIE de part son activité de 6511Z (Assurance vie) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
- 01679 Sociétés d'assurances inspection
- 00653 Sociétés d'assurances producteurs salariés
Modification de représentant.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004. Administrateur : YARHI MICHEL. Administrateur : GAUTIER Jean-Francois. Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004. Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004. Administrateur : JACOB-PERON Frederic en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en fonction le 04 Août 2004. Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005. Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006. Directeur général : JACOB Frédéric en fonction le 22 Février 2008.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004. Administrateur : YARHI MICHEL. Administrateur : GAUTIER Jean-Francois. Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004. Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004. Administrateur : JACOB-PERON Frederic en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en fonction le 04 Août 2004. Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005. Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006. Directeur général : JACOB Frédéric en fonction le 22 Février 2008.
Modification de représentant.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004. Administrateur : GAUTIER Jean-Francois. Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004. Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004. Directeur général et administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 26 Février 2008. Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005. Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006. Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008. Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004. Administrateur : GAUTIER Jean-Francois. Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004. Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004. Directeur général et administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 26 Février 2008. Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005. Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006. Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008. Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008.
Modification de représentant.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004 Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004 Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004 Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Directeur général et administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 26 Février 2008 Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : HAUGUEL Didier en fonction le 27 Juillet 2009
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 04 Août 2004 Administrateur : SOGECAP représenté par PERRET Philippe modification le 04 Août 2004 Président du conseil d'administration et administrateur : MINETTE DE SAINT MARTIN Alain modification le 17 Septembre 2004 Administrateur : FOISSAC Charles en fonction le 04 Août 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Directeur général et administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 26 Février 2008 Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : HAUGUEL Didier en fonction le 27 Juillet 2009
Modification de représentant.
Président directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : HAUGUEL Didier en fonction le 27 Juillet 2009 Administrateur : PERRET Philippe en fonction le 09 Décembre 2009 Administrateur : PAGANON Serge en fonction le 09 Décembre 2009
Président directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : GASSIE Michel en fonction le 05 Août 2005 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : HAUGUEL Didier en fonction le 27 Juillet 2009 Administrateur : PERRET Philippe en fonction le 09 Décembre 2009 Administrateur : PAGANON Serge en fonction le 09 Décembre 2009
Modification de représentant.
Président directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : PAGANON Serge en fonction le 09 Décembre 2009 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010
Président directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : PAGANON Serge en fonction le 09 Décembre 2009 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Août 2004 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : JACOB-PERON Frédéric modification le 09 Décembre 2009 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015
Modification de représentant..
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 30 Mai 2016 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 Administrateur : SALLà DE CHOU Marc en fonction le 30 Mai 2016
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 30 Mai 2016 Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 Administrateur : DEVERS Denis en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 Administrateur : SALLà DE CHOU Marc en fonction le 30 Mai 2016
Modification de représentant..
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 ; Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 01 Juin 2016 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SALLà DE CHOU Marc en fonction le 30 Mai 2016 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 11 Mars 2015 ; Administrateur : SOGECAP représenté par BIED CHARRETON Pascal modification le 01 Juin 2016 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SALLà DE CHOU Marc en fonction le 30 Mai 2016 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 27 Juin 2017 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018
Président du conseil d'administration Directeur général : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 27 Juin 2017 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BENVENISTE Pierre en fonction le 04 Mars 2008 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018
Modification de représentant.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 31 Mai 2018 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018 ; Directeur général Administrateur : FARHI Ingrid en fonction le 31 Mai 2018 ; Président du comité d'administration Administrateur : PERRET Philippe en fonction le 31 Mai 2018
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 31 Mai 2018 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : PERRET Philippe modification le 20 Janvier 2010 ; Administrateur : BOMPARD Valérie en fonction le 28 Juillet 2010 ; Administrateur : JOST Daniel en fonction le 03 Septembre 2013 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018 ; Directeur général Administrateur : FARHI Ingrid en fonction le 31 Mai 2018 ; Président du comité d'administration Administrateur : PERRET Philippe en fonction le 31 Mai 2018
Modification de représentant.
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 31 Mai 2018 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018 ; Directeur général Administrateur : FARHI, BOCRIS Ingrid en fonction le 31 Mai 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : PERRET Philippe modification le 05 Juin 2018
Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean modification le 31 Mai 2018 ; Administrateur : SOGECAP représenté par DOUBROVINE Laurent modification le 09 Janvier 2018 ; Administrateur : NGUYEN Thi Mai Huong en fonction le 27 Juin 2006 ; Administrateur : BURLET Corinne en fonction le 12 Septembre 2008 ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain en fonction le 19 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 10 Août 2015 ; Administrateur : SOMMELET Patrick modification le 18 Janvier 2017 ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut en fonction le 12 Juin 2017 ; Administrateur : LARGERON Frédéric en fonction le 09 Janvier 2018 ; Directeur général Administrateur : FARHI, BOCRIS Ingrid en fonction le 31 Mai 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : PERRET Philippe modification le 05 Juin 2018
Modification survenue sur l'administration.
Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : SOGECAPDOUBROVINE Laurent ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : SOGECAPDOUBROVINE Laurent ; Administrateur : MINETTE DE SAINT-MARTIN Alain ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : SOGECAPDUNET Laurent Claude Jean ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : SOGECAPDUNET Laurent Claude Jean ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Administrateur : DUNET Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippe ; Directeur général, Administrateur : BOCRIS Ingrid ; Directeur général délégué : PEIGNEY Thibaut ; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jean ; Administrateur : SOMMELET Patrick ; Administrateur : BURLET Corinne ; Administrateur : LARGERON Frédéric ; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huong ; Administrateur : DUNET Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippeà; Directeur général, Administrateur : DOUBROVINE Laurentà; Directeur général délégué : COIN Frédéricà; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jeanà; Administrateur : BOCRIS Ingridà; Administrateur : BURLET Corinneà; Administrateur : LARGERON Frédéricà; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huongà; Administrateur : DUNET Laurentà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippeà; Directeur général, Administrateur : DOUBROVINE Laurentà; Directeur général délégué : COIN Frédéricà; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jeanà; Administrateur : BOCRIS Ingridà; Administrateur : BURLET Corinneà; Administrateur : LARGERON Frédéricà; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huongà; Administrateur : DUNET Laurentà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippeà; Directeur général, Administrateur : DOUBROVINE Laurentà; Directeur général délégué : COIN Frédéricà; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jeanà; Administrateur : BOCRIS Ingridà; Administrateur : BURLET Corinneà; Administrateur : LARGERON Frédéricà; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huongà; Administrateur : DUNET Laurentà; Administrateur : PEIGNEY Thibautà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Administrateur : PERRET Philippeà; Directeur général, Administrateur : DOUBROVINE Laurentà; Directeur général délégué : COIN Frédéricà; Administrateur : DUVAL Marc Christophe Jeanà; Administrateur : BOCRIS Ingridà; Administrateur : BURLET Corinneà; Administrateur : LARGERON Frédéricà; Administrateur : NGUYEN Thi Maï Huongà; Administrateur : DUNET Laurentà; Administrateur : PEIGNEY Thibautà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT