M Bernard BENITO
Administrateur de INTERPOOL RESEAU
M Bernard BENITO a 73 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société INTERPOOL RESEAU
M Bernard BENITO peut être contacté au siège de la société INTERPOOL RESEAU par courrier à l'adresse INTERPOOL RESEAU ZAC DE CONNEUIL RUE MONGE 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 0964407451 ou par fax au 03 80 66 47 22
La société INTERPOOL RESEAU est principalement dirigée par M Bernard BENITO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Manutention non portuaire ,manutentionnaire, société de manutention
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5224B (Manutention non portuaire), les activités sont :
- Manutention non portuaire
- le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages, lors des ruptures de charge, ailleurs que dans les ports maritimes (manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)
- l'arrimage et le débardage de conteneurs et d'autres marchandises ailleurs que dans les ports maritimes
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'installations de terminaux (cf52.21Z, 52.22Z et 52.23Z)
La société INTERPOOL RESEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43123525800016.
- M Alain BROSSAULT, Administrateur (1966) depuis le 05 septembre 2014
- M Benoit VARILLON, Administrateur (1969) depuis le 12 août 2016
- M David BLONDEAU, Administrateur (1966) depuis le 12 août 2016
- M Karim BOUHADDANE, Président (1964) depuis le 28 septembre 2004
- M Laurent SELLIER, Administrateur (1981) depuis le 05 septembre 2014
- M Yves CHEVALLIER, Administrateur (1949) depuis le 12 août 2016
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société INTERPOOL RESEAU est de 56 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BIGONNEAU, Administrateur (1948) du 17 octobre 2006 au 04 septembre 2010
- M Alain BIGONNEAU, Administrateur (1948) du 04 septembre 2010 au 03 août 2012
- M Bernard BENITO, Administrateur (1949) du 13 janvier 2004 au 04 septembre 2010
- M Bernard BOUDSOCQ, Administrateur (1944) du 13 janvier 2004 au 17 février 2004
- M Christian LELONG, Administrateur (1942) du 13 janvier 2004 au 17 février 2004
- M Claude SELLIER, Administrateur (1948) du 13 janvier 2004 au 04 septembre 2010
- M Claude SELLIER, Administrateur (1948) du 04 septembre 2010 au 05 septembre 2014
- M Didier SAINT-JEAN, Administrateur (1951) du 04 septembre 2010 au 03 août 2012
- M Jean-Claude HERVE, Administrateur (1947) du 13 janvier 2004 au 17 février 2004
- M Jean-Nicolas BENITO, Administrateur (1981) du 04 septembre 2010 au 12 août 2016
- M Nicolas LE SEYEC, Administrateur (1980) du 03 août 2012 au 12 août 2016
- M Olivier MOREL, Administrateur (1964) du 13 janvier 2004 au 15 janvier 2008
- M Patrick CARON, Administrateur (1951) du 13 janvier 2004 au 27 janvier 2009
- M Paul WALLART, Administrateur (1945) du 26 septembre 2015 au 12 août 2016
- M Placide HERVE, Administrateur (1945) du 28 septembre 2004 au 17 octobre 2006
- M Raymond PACAUD, Administrateur (1947) du 13 janvier 2004 au 17 février 2004
- M Thierry RAVIER, Président (1961) du 15 janvier 2008 au 04 septembre 2010
- M Thierry RAVIER, Président (1961) du 04 septembre 2010 au 26 septembre 2015
- M Vincent ISELIN, Administrateur (1958) du 13 janvier 2004 au 05 septembre 2014
- M Yves CHEVALLIER, Président (1949) du 28 septembre 2004 au 01 septembre 2009
- MME Christiane LLORENS, Administrateur (1956) du 04 septembre 2010 au 26 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- OPUS 3 14 AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 septembre 2015
RUE GASPARD MONGE
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Téléphone : 0964407451 Société
INTERPOOL RESEAU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTERPOOL RESEAU | |
Entrepreneurs individuels | INTERPOOL RESEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 431235258 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | RUE GASPARD MONGE 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 655 000,00 | |
Résultat net | 33 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5224B : Manutention non portuaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5224B : Manutention non portuaire | |
Activité principale | 5224B | |
Première activité | 5224B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Manutention non portuaire | |
Synonyme | manutentionnaire, société de manutention | |
Principal | manutentionnaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 111 000 |
Immobilisation incorporelle | 58 000 |
Immobilisation corporelle | 36 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 1 077 000 |
Stock | 900 |
Avance | 0 |
Créance | 965 000 |
Placement | 111 000 |
Total Actif | 1 188 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 323 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 865 000 |
Total Passif | 1 188 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 655 000 |
Produit d'exploitation | 3 818 000 |
Charge d'exploitation | 3 790 000 |
Résultat d'exploitation | 28 000 |
Produit financier net | 60 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 60 |
Résultat courrant | 28 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 33 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 00538 Manutention ferroviaire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 03017 Ports et manutention CCN unifiée
- 00016 Transports routiers