MME Geraldine MARTIN
Administrateur de RELAXNEWS
MME Geraldine MARTIN a 50 ans ( naissance en 1974), elle est Administrateur de la société RELAXNEWS
MME Geraldine MARTIN peut être contacté au siège de la société RELAXNEWS par courrier à l'adresse RELAXNEWS 17 19 ET 30 34 RUE DU CHEMIN VERT 17 RUE BREGUET 75011 PARIS FRANCE
La société RELAXNEWS est principalement dirigée par MME Geraldine MARTIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de presse ,agence de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6391Z (Activités des agences de presse), les activités sont :
- Activités des agences de presse
- les activités des agences de presse, c'est-à -dire la collecte, la synthèse et la communication aux médias d'informations écrites, photographiques et audiovisuelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des photojournalistes indépendants (cf74.20Z)
- les activités des journalistes indépendants (cf90.03B)
La société RELAXNEWS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43128483500060.
- M Adrian SAYLISS, Administrateur (1960) depuis le 16 juillet 2015
- M Aurelien BEIJAS, Administrateur (1975) depuis le 16 juillet 2015
- M Emmanuel COQUOIN, Administrateur (1961) depuis le 21 novembre 2009
- M Gautier PICQUET, Administrateur (1976) depuis le 17 mars 2017
- M Gilles RAINAUT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 31 août 2016
- M Jacques MARTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 16 juillet 2015
- M Jerome DONCIEUX, Administrateur (1966) depuis le 12 septembre 2015
- M Jerome DONCIEUX, Directeur général (1966) depuis le 17 mars 2017
- M Philippe COHEN, Commissaire aux comptes titulaire (1969) depuis le 16 juillet 2015
- M Pierre DONCIEUX, Administrateur (1962) depuis le 05 octobre 2004
- M Pierre DONCIEUX, Directeur général délégué (1962) depuis le 17 mars 2017
- MME Belinda ROWE, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 17 mars 2017
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société RELAXNEWS est de 60 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud DESCAMPS, Administrateur (1971) du 05 octobre 2004 au 17 décembre 2011
- M Fabrice HENRY, Administrateur (1967) du 21 novembre 2009 au 21 juillet 2012
- M Frederic DONCIEUX, Administrateur (1960) du 24 février 2009 au 16 juillet 2015
- M Jean-Luc PELLISSIER TANON, Commissaire aux comptes suppléant (1974) du 16 juillet 2015 au 31 août 2016
- M Jerome DONCIEUX, Président du conseil d`administration (1966) du 05 octobre 2004 au 16 juillet 2015
- M Mark WAUGH, Administrateur (1966) du 16 juillet 2015 au 17 mars 2017
- M Mathieu PIGASSE, Administrateur (1968) du 20 mai 2008 au 16 juillet 2015
- M Pierre DONCIEUX, Directeur général (1962) du 05 octobre 2004 au 16 juillet 2015
- M Sebastien DANET, Président du conseil d`administration (1963) du 16 juillet 2015 au 17 mars 2017
- MME Geraldine MARTIN, Administrateur (1974) du 21 juillet 2012 au 16 juillet 2015
- MME Sandrine MURCIA, Administrateur (1970) du 21 juillet 2012 au 16 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 août 2016
- ANGEL INVEST, Administrateur du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- CHRISTIAN PRADON AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 16 juillet 2015 au 31 août 2016
- CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, Administrateur du 23 août 2005 au 21 novembre 2009
- CREDIT LYONNAIS PRIVATE EQUITY, Administrateur du 05 octobre 2004 au 23 août 2005
17 RUE BREGUET
75011 PARIS 11
Téléphone : Société
RELAXNEWS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RELAXNEWS | |
Entrepreneurs individuels | RELAXNEWS | |
Identifiant de l'entreprise | 431284835 | |
Numéro interne du siège | 00060 | |
Adresse | 17 RUE BREGUET 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 29 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 189 970,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 15 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 285 000,00 | |
Résultat net | -1 618 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6391Z : Activités des agences de presse | |
Activité principale de l'entreprise | 6391Z : Activités des agences de presse | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Activités des agences de presse | |
Synonyme | agence de presse | |
Principal | agence de presse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 043 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 264 000 |
Immobilisation corporelle | 261 000 |
Immobilisation financière | 518 000 |
Actif circulant net | 3 853 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 505 000 |
Placement | 348 000 |
Total Actif | 6 897 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 037 000 |
Autres fonds | 6 000 |
Provision | 351 000 |
Dette | 3 503 000 |
Total Passif | 6 897 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 285 000 |
Produit d'exploitation | 7 545 000 |
Charge d'exploitation | 8 918 000 |
Résultat d'exploitation | -1 373 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 352 000 |
Résultat financier | -351 000 |
Résultat courrant | -1 723 000 |
Produit exceptionnel | 382 000 |
Charges exceptionnelles | 166 000 |
Résultat exceptionnel | 216 000 |
Résultat net | -1 618 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43128483500060 | RELAXNEWS 17 19 ET 30 34 RUE DU CHEMIN VERT 17 RUE BREGUET 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
nomination de l'Administrateur : Doncieux, Frederic
Administrateur partant : CREDIT LYONNAIS PRIVATE EQUITY représentée par DERRIEN, ROLAND, Adresse : Demeurant 5 allée des Sources 78620 L'Etang la Ville
Commissaire aux comptes titulaire partant : Mercier, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN PRADON AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fluchaire, Andre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Portet, Robert
nomination de l'Administrateur : Pigasse, Mathieu
Administrateur partant : ANGEL INVEST (SA) représentée par HENRY, FABRICE, Adresse : Demeurant : 4 chemin de Bois d'Aray 78950 Rennemoulin, nomination de l'Administrateur : Henry, Fabrice, nomination de l'Administrateur : Coquoin, Emmanuel
au fonds vendu 6 bis rue Auguste Vitu 75015 Paris pour la validité, Etude de Maître Thierry Elbaz 24 place du Général Catroux 75017 Paris pour la correspondance .
au fonds vendu 26 avenue Ãmile Zola 75015 Paris pour la validité, Ãtude de Maître Thierry Elbaz 24 place du Général Catroux 75017 Paris pour la correspondance .
Administrateur partant : Henry, Fabrice, nomination de l'Administrateur : Coppola, nom d'usage : Martin, Géraldine, nomination de l'Administrateur : Murcia, Sandrine
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Cohen, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Portet, Robert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pellissier Tanon, Jean-Luc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Martin, Jacques
Président du conseil d'administration partant : Doncieux, Jerome, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Danet, Sébastien, Directeur général et Administrateur partant : Doncieux, Pierre, Administrateur partant : Doncieux, Frederic, Administrateur partant : Pigasse, Mathieu, modification de l'Administrateur Coquoin, Emmanuel, Administrateur partant : Coppola, nom d'usage : Martin, Géraldine, Administrateur partant : Murcia, Sandrine, nomination de l'Administrateur : Waugh, Mark, nomination de l'Administrateur : Sayliss, Adrian Carl, nomination de l'Administrateur : Beijas, Aurelien Jean
nomination de l'Administrateur : Doncieux, Jérôme, nomination de l'Administrateur : Doncieux, Pierre
Commissaire aux comptes titulaire partant : CHRISTIAN PRADON AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Pellissier Tanon, Jean-Luc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rainaut, Gilles
modification de l'Administrateur Doncieux, Pierre
Administrateur partant : Sayliss, Adrian Carl