M Dominique BIRON
Administrateur de EXPAN U OUEST
M Dominique BIRON a 69 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société EXPAN U OUEST
M Dominique BIRON peut être contacté au siège de la société EXPAN U OUEST par courrier à l'adresse EXPAN U OUEST ZONE INDUSTRIELLE BELLE ETOILE ANTARES PLACE DES PLEIADES 44470 CARQUEFOU FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 68Â 71Â 51
La société EXPAN U OUEST est principalement dirigée par M Dominique BIRON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société EXPAN U OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43133172700021.
- M Alban GRAZELIE, Administrateur (1970) depuis le 03 juillet 2015
- M Alban GRAZELIE, Vice-président (1970) depuis le 29 juillet 2015
- M Carl SAINT-JALMES, Vice-président (1971) depuis le 30 juillet 2016
- M Denis AUBE, Administrateur (1962) depuis le 03 juillet 2010
- M Denis AUBE, Président (1962) depuis le 29 janvier 2011
- M Denis AUBE, Directeur général (1962) depuis le 05 mai 2017
- M Franck POTIER, Directeur général délégué (1975) depuis le 19 juillet 2014
- M Loic PELLETIER, Administrateur (1957) depuis le 20 juin 2012
- M Regis FONTAINE, Administrateur (1962) depuis le 06 août 2011
- M Stephane PRAUD, Administrateur (1971) depuis le 20 juin 2012
- M Thierry DIGUET, Vice-président (1964) depuis le 03 juillet 2010
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 07 mai 2015
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société EXPAN U OUEST est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DELAUNAY, Administrateur (1946) du 31 août 2004 au 15 novembre 2005
- M Alain VALLEE, Administrateur (1963) du 12 septembre 2006 au 18 août 2009
- M Andre CORDIER, Administrateur (1953) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Andre CORDIER, Administrateur (1953) du 03 juillet 2010 au 19 juin 2013
- M Claude LE HERAN, Vice-président (1951) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Claude LE HERAN, Vice-président (1951) du 03 juillet 2010 au 06 août 2011
- M Claude MASSON, Administrateur (1954) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Claude MASSON, Administrateur (1954) du 03 juillet 2010 au 19 juin 2013
- M Daniel ONNEE, Administrateur (1955) du 03 juillet 2010 au 18 octobre 2014
- M Didier ALLAIS, Administrateur (1963) du 18 août 2009 au 03 juillet 2010
- M Didier ALLAIS, Administrateur (1963) du 03 juillet 2010 au 19 juin 2013
- M Dominique BIRON, Administrateur (1955) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Dominique BIRON, Administrateur (1955) du 03 juillet 2010 au 30 juillet 2016
- M Dominique BIRON, Vice-président (1955) du 29 janvier 2011 au 29 juillet 2015
- M Dominique MOUSSET, Administrateur (1949) du 31 août 2004 au 15 novembre 2005
- M Eric MORIER, Administrateur (1963) du 20 juin 2012 au 07 mai 2015
- M Gilles COLLET, Administrateur (1960) du 11 septembre 2007 au 30 juillet 2016
- M Gilles COLLET, Vice-président (1960) du 29 janvier 2011 au 30 juillet 2016
- M Jean DAVID, Administrateur (1952) du 31 août 2004 au 22 novembre 2005
- M Jean LEROYER, Administrateur (1955) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Jean LEROYER, Administrateur (1955) du 03 juillet 2010 au 20 juin 2012
- M Jean-Michel DAVID, Administrateur (1952) du 22 novembre 2005 au 03 juillet 2010
- M Louis-Marie VALLEE, Administrateur (1965) du 20 juin 2012 au 18 octobre 2014
- M Patrick-Jean DURET, Administrateur (1962) du 18 août 2009 au 03 juillet 2015
- M Remi BELLUGUE, Directeur général délégué (1952) du 14 juin 2005 au 19 juillet 2014
- M Remy LANGLOIS, Administrateur (1965) du 15 novembre 2005 au 18 août 2009
- M Samuel CHEVALLIER, Administrateur (1971) du 18 août 2009 au 03 juillet 2010
- M Samuel CHEVALLIER, Administrateur (1971) du 03 juillet 2010 au 19 juin 2013
- M Thierry BELLAGAMBA, Administrateur (1961) du 11 septembre 2007 au 20 juin 2012
- M Thierry HUMEAU, Administrateur (1957) du 20 juin 2012 au 09 janvier 2013
- M Yves PETITPAS, Président du conseil d`administration (1951) du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- M Yves PETITPAS, Directeur général (1951) du 14 juin 2005 au 03 juillet 2010
- M Yves PETITPAS, Président du conseil d`administration (1951) du 03 juillet 2010 au 06 août 2011
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- DIMINUTIF SYSTEME U OUEST, Administrateur du 12 septembre 2006 au 11 septembre 2007
- SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUEST, Administrateur du 11 août 2009 au 18 août 2009
- SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, Administrateur du 31 août 2004 au 03 juillet 2010
- SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST DIMINUTIF SYSTEME U OUEST, Administrateur du 14 juin 2005 au 22 novembre 2005
- SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST SYSTEME U OUEST, Administrateur du 06 février 2007 au 11 août 2009
- SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, DIMINUTIF SYSTEME U OUEST, Administrateur du 03 juillet 2010 au 19 juin 2013
PL DES PLEIADES
44470 CARQUEFOU
Téléphone : 02Â 40Â 68Â 71Â 51 Société
EXPAN U OUEST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EXPAN U OUEST | |
Entrepreneurs individuels | EXPAN U OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 431331727 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | PL DES PLEIADES 44470 CARQUEFOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 360 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 44 368 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 44 368 000 |
Actif circulant net | 24 805 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 351 000 |
Placement | 24 454 000 |
Total Actif | 69 173 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 67 143 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 031 000 |
Total Passif | 69 173 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 000 |
Charge d'exploitation | 244 000 |
Résultat d'exploitation | -243 000 |
Produit financier net | 675 000 |
Charge financière | 81 000 |
Résultat financier | 594 000 |
Résultat courrant | 351 000 |
Produit exceptionnel | 551 000 |
Charges exceptionnelles | 432 000 |
Résultat exceptionnel | 119 000 |
Résultat net | 360 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43133172700021 | EXPAN U OUEST ZONE INDUSTRIELLE BELLE ETOILE ANTARES PLACE DES PLEIADES 44470 CARQUEFOU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur : PETITPAS Yves Lucien Vice-président : LE HERAN Claude Maurice Directeur général délégué : BELLUGUE Rémi Administrateur : MASSON Claude Jean Gilles Administrateur : SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, représenté par M PETITPAS Yves Lucien Administrateur : CORDIER André Raymond Administrateur : AUBE Denis André Administrateur : BIRON Dominique Gérard Michel Administrateur : ONNEE Daniel Julien Marie Administrateur : DAVID Jean Michel Gérard Administrateur : LEROYER Jean Marcel Administrateur : COLLET Gilles Administrateur : BELLAGAMBA Thierry Administrateur : ALLAIS Didier Joseph Edouard Administrateur : CHEVALLIER Samuel Roland Administrateur : DURET Patrick-Jean Yves-Louis Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : YZAMBART Philippe Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre
Président du conseil d'administration et directeur général : PETITPAS Yves Lucien Vice-président : LE HERAN Claude Maurice Directeur général délégué : BELLUGUE Rémi Administrateur : MASSON Claude Jean Gilles Administrateur : SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, représenté par M PETITPAS Yves Lucien Administrateur : AUBE Denis André Administrateur : BIRON Dominique Gérard Michel Administrateur : ONNEE Daniel Julien Marie Administrateur : LEROYER Jean Marcel Administrateur : COLLET Gilles Administrateur : BELLAGAMBA Thierry Administrateur : ALLAIS Didier Joseph Edouard Administrateur : CHEVALLIER Samuel Roland Administrateur : DURET Patrick-Jean Yves-Louis Administrateur : CORDIER André Raymond Administrateur : DIGUET Thierry André Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : YZAMBART Philippe Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre
Président du conseil d'administration et directeur général : PETITPAS Yves Lucien Vice-président : LE HERAN Claude Maurice Vice-président : AUBE Denis André Vice-président : BIRON Dominique Gérard Michel Vice-président : COLLET Gilles Directeur général délégué : BELLUGUE Rémi Administrateur : MASSON Claude Jean Gilles Administrateur : SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, représenté par M PETITPAS Yves Lucien Administrateur : AUBE Denis André Administrateur : BIRON Dominique Gérard Michel Administrateur : ONNEE Daniel Julien Marie Administrateur : LEROYER Jean Marcel Administrateur : COLLET Gilles Administrateur : BELLAGAMBA Thierry Administrateur : ALLAIS Didier Joseph Edouard Administrateur : CHEVALLIER Samuel Roland Administrateur : DURET Patrick-Jean Yves-Louis Administrateur : CORDIER André Raymond Administrateur : DIGUET Thierry André Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : YZAMBART Philippe Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre
Président directeur général : AUBE Denis André Vice-président : BIRON Dominique Gérard Michel Vice-président : COLLET Gilles Directeur général délégué : BELLUGUE Rémi Administrateur : MASSON Claude Jean Gilles Administrateur : SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, représenté par M PETITPAS Yves Lucien Administrateur : AUBE Denis André Administrateur : BIRON Dominique Gérard Michel Administrateur : ONNEE Daniel Julien Marie Administrateur : LEROYER Jean Marcel Administrateur : COLLET Gilles Administrateur : BELLAGAMBA Thierry Administrateur : ALLAIS Didier Joseph Edouard Administrateur : CHEVALLIER Samuel Roland Administrateur : DURET Patrick-Jean Yves-Louis Administrateur : CORDIER André Raymond Administrateur : DIGUET Thierry André Administrateur : FONTAINE Régis Désiré Emile Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : YZAMBART Philippe Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre
Administrateur partant : Leroyer, Jean Marcel, Administrateur partant : Bellagamba, Thierry, nomination de l'Administrateur : Humeau, Thierry Jean Denis, nomination de l'Administrateur : Morier, Eric, nomination de l'Administrateur : Pelletier, Loïc, nomination de l'Administrateur : Praud, Stéphane André, nomination de l'Administrateur : Vallee, Louis-Marie, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Yzambart, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
modification du Vice-président Diguet, Thierry André
Administrateur partant : Humeau, Thierry Jean Denis
Administrateur partant : Masson, Claude Jean Gilles, Administrateur partant : SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST, DIMINUTIF SYSTEME U OUEST représenté par --- Représentant permanent : M. PETITPAS Yves Lucien Né(e) le 21/08/1951 à 35 MARCILLE RAOUL Nationalité : Française Demeurant : 25 avenue des Cytises 35270 Combourg, Administrateur partant : Allais, Didier Joseph Edouard, Administrateur partant : Chevallier, Samuel Roland, Administrateur partant : Cordier, André Raymond
modification du Directeur général délégué Bellugue, Rémi, nomination du Directeur général délégué : Potier, Franck
modification de l'Administrateur Onnee, Daniel Julien Marie, Administrateur partant : Vallee, Louis-Marie
modification de l'Administrateur Duret, Patrick-Jean Yves-Louis, nomination de l'Administrateur : Grazelie, Alban
modification du Vice-président Biron, Dominique Gérard Michel, nomination du Vice-président : Grazelie, Alban
modification du Vice-président Collet, Gilles, nomination du Vice-président : Saint-Jalmes, Carl, modification de l'Administrateur Biron, Dominique Gérard Michel, modification de l'Administrateur Collet, Gilles
Maître BLANCHET Bastien, 2 Boulevard de Rennes, 35300 Fougères pour la validité et pour la correspondance Maître BLANCHET Bastien 2 boulevard de Rennes 35300 FOUGERES
En l'étude de Maître Bastien BLANCHET, notaire à FOUGERES pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Président directeur général partant : Aube, Denis André ; modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Grazelie, Alban ; Vice-président partant : Diguet, Thierry André ; modification du Vice-président Bourreau, Stéphane ; Administrateur partant : Aube, Denis André ; nomination de l'Administrateur : Bodin, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Duchemin, Dimitri
Administrateur partant : Vallee, nom d'usage : Rousseau, Emmanuelle ; nomination de l'Administrateur : Suteau, nom d'usage : Douillard, Delphine ; nomination de l'Administrateur : Couprie, Franck