MME Valerie SIMONNET
Gérant de SARL ARTE BALLETO
MME Valerie SIMONNET a 55 ans ( naissance en 1969), elle est Gérant de la société SARL ARTE BALLETO
MME Valerie SIMONNET peut être contacté au siège de la société SARL ARTE BALLETO par courrier à l'adresse SARL ARTE BALLETO 21 RUE DU PARLEMENT SAINT PIERRE 33000 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 44Â 81Â 96
La société SARL ARTE BALLETO est principalement dirigée par MME Valerie SIMONNET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SARL ARTE BALLETO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/06/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43192239200045.
- M Jerome GABRIELLY, Gérant (1972) depuis le 25 juillet 2010
- M Nicolas AMANIEU, Gérant (1971) depuis le 25 juillet 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL ARTE BALLETO est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome GABRIELLY, Gérant (1972) du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2010
- MME Valerie SIMONNET, Gérant (1969) du 19 janvier 2005 au 26 août 2008
Dirigeants personne morale:
21 RUE PARLEMENT SAINT PIERRE
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05Â 56Â 44Â 81Â 96 Société
SARL ARTE BALLETO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL ARTE BALLETO | |
Entrepreneurs individuels | SARL ARTE BALLETO | |
Identifiant de l'entreprise | 431922392 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 7 RUE ROCHE 33110 LE BOUSCAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 850,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 25 mai 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43192239200045 | SARL ARTE BALLETO 7 RUE ROCHE 33110 LE BOUSCAT FRANCE |
43192239200045 | SARL ARTE BALLETO 7 RUE ROCHE 33110 LE BOUSCAT |
43192239200045 | SARL ARTE BALLETO 7 RUE ROCHE 33110 LE BOUSCAT FRANCE |
43192239200011 | SARL ARTE BALLETO 21 RUE DU PARLEMENT SAINT PIERRE 33000 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Gérant : GABRIELLY Jerome Jeannick en fonction le 23 Juin 2000
Gérant : GABRIELLY Jerome Jeannick en fonction le 23 Juin 2000 Gérant : AMANIEU Nicolas en fonction le 23 Juillet 2013