M Mohamed TRABELSI
Gérant de VIGS
M Mohamed TRABELSI a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société VIGS
M Mohamed TRABELSI peut être contacté au siège de la société VIGS par courrier à l'adresse VIGS 15 VILLA AUBLET 75017 PARIS FRANCE
La société VIGS est principalement dirigée par M Mohamed TRABELSI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Agencement de lieux de vente ,agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332C (Agencement de lieux de vente), les activités sont :
- Agencement de lieux de vente
- les travaux d'agencement de magasins et d'installations commerciales diverses
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
La société VIGS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43202871000015.
- M Mohamed TRABELSI, Gérant (1969) depuis le 24 février 2012
Anciens dirigeants :
- M Mohamed TRABELSI, Gérant (1969) du 09 mars 2004 au 24 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VIGS | |
Entrepreneurs individuels | VIGS | |
Identifiant de l'entreprise | 432028710 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 15 VLA AUBLET 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332C : Agencement de lieux de vente | |
Activité principale de l'entreprise | 4332C : Agencement de lieux de vente | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Agencement de lieux de vente | |
Synonyme | agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands | |
Principal | agencement des lieux de vente |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43202871000015 | VIGS 15 VILLA AUBLET 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 01411 Fabrication de l'ameublement
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 10 février 2012 désignant liquidateur Selarl Emj prise en la personne de Maître Corre 62 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.