M Theodoros BITINIS
Commissaire aux comptes titulaire de PABERMO
M Theodoros BITINIS a 69 ans ( naissance en 1955), est Commissaire aux comptes titulaire de la société PABERMO
M Theodoros BITINIS peut être contacté au siège de la société PABERMO par courrier à l'adresse PABERMO LE BLANCHOT LIEU DIT LA FRASSE MERIBEL 73550 LES ALLUES FRANCE, par téléphone au 0479005578
La société PABERMO est principalement dirigée par M Theodoros BITINIS qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société PABERMO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/06/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43207447400011.
- M Daniel BRIANCON-MARJOLLET, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 22 décembre 2015
- M Theodoros BITINIS, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 22 décembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PABERMO est de 62 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Monique FRAYSSIGNES, Directeur général (1960) du 19 janvier 2005 au 22 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
- BTI, Président depuis le 25 février 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PABERMO | |
Entrepreneurs individuels | PABERMO | |
Identifiant de l'entreprise | 432074474 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LD LA FRASSE 73550 LES ALLUES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 960 960,00 | |
Résultat net | 31 174,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 289 551 |
Immobilisation incorporelle | 228 674 |
Immobilisation corporelle | 59 157 |
Immobilisation financière | 1 720 |
Actif circulant net | 228 604 |
Stock | 106 145 |
Avance | 0 |
Créance | 67 861 |
Placement | 54 598 |
Total Actif | 518 155 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 86 202 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 431 952 |
Total Passif | 518 154 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 960 960 |
Produit d'exploitation | 978 016 |
Charge d'exploitation | 927 886 |
Résultat d'exploitation | 50 130 |
Produit financier net | 1 |
Charge financière | 11 582 |
Résultat financier | -11 581 |
Résultat courrant | 38 549 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 828 |
Résultat exceptionnel | -1 828 |
Résultat net | 31 174 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43207447400011 | PABERMO LE BLANCHOT LIEU DIT LA FRASSE MERIBEL 73550 LES ALLUES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Président : FRAYSSIGNES Monique modification le 18 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BRIANCON-MARJOLLET Daniel Louis en fonction le 18 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BITINIS Théodoros en fonction le 18 Décembre 2013
Directeur général : FRAYSSIGNES Monique modification le 21 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BRIANCON-MARJOLLET Daniel Louis en fonction le 18 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BITINIS Théodoros en fonction le 18 Décembre 2013 Président : BTI en fonction le 21 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : BRIANCON-MARJOLLET Daniel Louis en fonction le 18 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BITINIS Théodoros en fonction le 18 Décembre 2013 Président : BTI en fonction le 21 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : BRIANCON-MARJOLLET Daniel Louis en fonction le 18 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : BITINIS Théodoros en fonction le 18 Décembre 2013 ; Président : DELMATT en fonction le 07 Juin 2019
Gérant : BOUZON Delphine en fonction le 27 Septembre 2019 ; Gérant : CHAUSSEPIED Matthieu Bruno Gilbert Marie en fonction le 27 Septembre 2019