M Philippe MIS
Président du conseil d`administration de ECHELLES RIFFAUD EXPANSION
M Philippe MIS a 66 ans ( naissance en 1956), est Président du conseil d`administration de la société ECHELLES RIFFAUD EXPANSION
M Philippe MIS peut être contacté au siège de la société ECHELLES RIFFAUD EXPANSION par courrier à l'adresse ECHELLES RIFFAUD EXPANSION PLACE DE LA LOUVIERE 1 B AVENUE FOCH 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 66Â 44Â 55
La société ECHELLES RIFFAUD EXPANSION est principalement dirigée par M Philippe MIS qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ECHELLES RIFFAUD EXPANSION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/08/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43212667000038.
- M Bernard PETER, Administrateur (1959) depuis le 20 septembre 2012
- M Christophe LORIN, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 09 juillet 2015
- M Gilles MOREAU, Directeur général délégué (1947) depuis le 20 septembre 2012
- M Philippe MIS, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 20 septembre 2012
- M Serge COURTOT, Administrateur (1950) depuis le 09 mai 2007
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ECHELLES RIFFAUD EXPANSION est de 65 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude LEVY, Administrateur (1935) du 02 décembre 2003 au 09 mai 2007
- M Eduardus VAN EIJK, Administrateur (1950) du 02 décembre 2003 au 20 septembre 2012
- M Gilles MOREAU, Directeur général délégué (1947) du 02 décembre 2003 au 20 septembre 2012
- M Michel BENOIT CATTIN, Président du conseil d`administration (1935) du 02 décembre 2003 au 09 mai 2007
- M Philippe MIS, Président du conseil d`administration (1956) du 02 décembre 2003 au 20 septembre 2012
- MME Ghislaine BODMER, Administrateur (1934) du 02 décembre 2003 au 09 mai 2007
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ECHELLES RIFFAUD EXPANSION | |
Entrepreneurs individuels | ECHELLES RIFFAUD EXPANSION | |
Identifiant de l'entreprise | 432126670 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 1 B AV FOCH 94100 SAINT MAUR DES FOSSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 juillet 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 23 juin 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 223 282,00 | |
Résultat net | 4 100,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 605 318 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 59 |
Immobilisation financière | 605 259 |
Actif circulant net | 4 164 662 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 162 930 |
Placement | 1 732 |
Total Actif | 4 769 981 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 613 886 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 156 094 |
Total Passif | 4 769 981 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 223 282 |
Produit d'exploitation | 223 286 |
Charge d'exploitation | 231 579 |
Résultat d'exploitation | -8 293 |
Produit financier net | 84 728 |
Charge financière | 71 404 |
Résultat financier | 13 323 |
Résultat courrant | 5 030 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 100 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43212667000046 | ECHELLES RIFFAUD EXPANSION ZONE INDUSTRIELLE MITRY COMPANS 8 RUE HENRI BECQUEREL 77290 MITRY MORY FRANCE |
43212667000038 | ECHELLES RIFFAUD EXPANSION PLACE DE LA LOUVIERE 1 B AVENUE FOCH 94100 ST MAUR DES FOSSES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Directeur général délégué et administrateur : MOREAU Gilles Jacques Président du conseil d'administration : MIS Philippe Jean modification le 18 Septembre 2012 Administrateur : COURTOT Serge modification le 18 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS représenté par EGO Pascal en fonction le 18 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LORIN Christophe en fonction le 18 Septembre 2012 Administrateur : PETER Bernard en fonction le 18 Septembre 2012
La prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société, quels qu'en soient la forme et l'objet - toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de gestion, et notamment dans les domaines administratif, comptable, financier, informatique et commercial -