M Christian LIAGRE
Président du conseil d`administration de AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS)
M Christian LIAGRE a 78 ans ( naissance en 1944), est Président du conseil d`administration de la société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS)
M Christian LIAGRE peut être contacté au siège de la société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) par courrier à l'adresse AGCE RENOV TOURNAIRE INT SPEC ARTIS 21 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 56 95 61 00 ou par fax au 01 56 95 61 49
La société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) est principalement dirigée par M Christian LIAGRE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres bâtiments ,constructeur, constructeur de bâtiments
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
- Construction d'autres bâtiments
La société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43213250400015.
- M Julien TOURNAIRE, Président (1977) depuis le 05 juin 2010
- MME Florence PIGNY, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 30 juillet 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) est de 48 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard TOURNAIRE, Directeur général (1948) du 16 décembre 2003 au 05 juin 2010
- M Christian LIAGRE, Président du conseil d`administration (1944) du 09 décembre 2003 au 16 décembre 2003
- M Jean-Pierre GRAMET, Commissaire aux comptes titulaire (1946) du 01 août 2015 au 30 juillet 2016
- M Julien TOURNAIRE, Administrateur (1977) du 24 février 2004 au 25 juillet 2006
- M Sylvain GOULARD, Administrateur (1955) du 16 décembre 2003 au 05 juin 2010
- MME Celine TOURNAIRE, Vice-président (1977) du 05 juin 2010 au 12 février 2011
- MME Michele TOURNAIRE, Administrateur (1951) du 25 juillet 2006 au 22 août 2006
- MME Michelle TOURNAIRE, Administrateur (1951) du 22 août 2006 au 05 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- HOCHE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
21 RUE DU FBG ST ANTOINE
75011 PARIS 11
Téléphone : 01 56 95 61 00 Société
AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) | |
Sigle de l'entreprise | A.R.T.I.S | |
Entrepreneurs individuels | AGENCEMENT RENOVATION TOURNAIRE INTERIEUR SPECIFIQUE (ARTIS) | |
Identifiant de l'entreprise | 432132504 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 21 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 juillet 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 7 297 000,00 | |
Résultat net | 15 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres bâtiments | |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 63 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 17 000 |
Immobilisation financière | 45 000 |
Actif circulant net | 3 389 000 |
Stock | 155 000 |
Avance | 15 000 |
Créance | 2 213 000 |
Placement | 1 006 000 |
Total Actif | 3 453 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 588 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 865 000 |
Total Passif | 3 453 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 297 000 |
Produit d'exploitation | 7 419 000 |
Charge d'exploitation | 7 379 000 |
Résultat d'exploitation | 40 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 370 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 42 000 |
Produit exceptionnel | 29 000 |
Charges exceptionnelles | 55 000 |
Résultat exceptionnel | -26 000 |
Résultat net | 15 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43213250400015 | AGCE RENOV TOURNAIRE INT SPEC ARTIS 21 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS FRANCE |
43213250400015 | AGCE RENOV TOURNAIRE INT SPEC ARTIS 21 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers