M Gilles FIN
Gérant de BA 1
M Gilles FIN a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société BA 1
M Gilles FIN peut être contacté au siège de la société BA 1 par courrier à l'adresse BA 1 HISTOIRE DE PAINS 57 AVENUE JEAN JAURES 26500 BOURG LES VALENCE FRANCE, par téléphone au 0961487584 ou par fax au 04Â 75Â 56Â 20Â 06
La société BA 1 est principalement dirigée par M Gilles FIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société BA 1 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43218665800014.
- M Arnaud LEBRUN, Directeur général (1977) depuis le 19 juillet 2014
- M Erwann LE PARC, Directeur général (1967) depuis le 19 juillet 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BA 1 est de 50 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles FIN, Gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 19 juillet 2014
- MME Isabelle FIN, Gérant (1959) du 04 juillet 2006 au 04 juin 2014
- MME Isabelle FIN, Gérant (1959) du 04 juin 2014 au 19 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- BA 13, Président depuis le 19 juillet 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 août 2014 : FIN Gilles nom d'usage : FIN n'est plus gérant. LECOGNE Isabelle Jeanne Françoise nom d'usage : FIN n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée BA 13 devient président. LE PARC Erwann nom d'usage : LE PARC devient directeur général. LEBRUN Arnaud nom d'usage : LEBRUN devient directeur général. BLONDIN Maud nom d'usage : BLONDIN LEHEMBRE devient commissaire aux comptes titulaire. GAUDILLAT Jean-Jacques nom d'usage : GAUDILLAT devient commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BA 1 | |
Entrepreneurs individuels | BA 1 | |
Identifiant de l'entreprise | 432186658 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 57 AV JEAN JAURES 26500 BOURG LES VALENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 juillet 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 091 000,00 | |
Résultat net | 75 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale au registre des métiers | 5610CQ | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 172 000 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 125 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 164 000 |
Stock | 20 000 |
Avance | 0 |
Créance | 32 000 |
Placement | 113 000 |
Total Actif | 336 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 127 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 209 000 |
Total Passif | 336 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 091 000 |
Produit d'exploitation | 1 120 000 |
Charge d'exploitation | 1 027 000 |
Résultat d'exploitation | 94 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 92 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | -300 |
Résultat net | 75 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43218665800014 | BA 1 HISTOIRE DE PAINS 57 AVENUE JEAN JAURES 26500 BOURG LES VALENCE FRANCE |
43218665800014 | BA 1 HISTOIRE DE PAINS 57 AV JEAN JAURES 26500 BOURG LES VALENCE |
43218665800014 | BA 1 HISTOIRE DE PAINS 57 AV JEAN JAURES 26500 BOURG LES VALENCE |
43218665800022 | BA 1 HISTOIRE DE PAINS 17 RUE HONORE BALZAC 26000 VALENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
FIN Gilles nom d'usage : FIN n'est plus gérant. LECOGNE Isabelle Jeanne Françoise nom d'usage : FIN n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée BA 13 devient président. LE PARC Erwann nom d'usage : LE PARC devient directeur général. LEBRUN Arnaud nom d'usage : LEBRUN devient directeur général. BLONDIN Maud nom d'usage : BLONDIN LEHEMBRE devient commissaire aux comptes titulaire. GAUDILLAT Jean-Jacques nom d'usage : GAUDILLAT devient commissaire aux comptes suppléant.