M Jean GAYCHET
Associé-gérant de SCI G3P
M Jean GAYCHET a 82 ans ( naissance en 1940), est Associé-gérant de la société SCI G3P
M Jean GAYCHET peut être contacté au siège de la société SCI G3P par courrier à l'adresse SCI G3P CHEMIN DE NOVITAL 31150 LESPINASSE FRANCE
La société SCI G3P est principalement dirigée par M Jean GAYCHET qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI G3P est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43223041500015.
- M Stephane PUJOL, Gérant (1971) depuis le 03 mars 2015
Anciens dirigeants :
- M Frederic CARRE, Gérant (1974) du 31 octobre 2009 au 03 mars 2015
- M Jean GAYCHET, Associé-gérant (1940) du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 novembre 2009 : GAYCHET Jean Pierre Daniel Charles nom d'usage : GAYCHET Jean n'est plus gérant associé. CARRE Frédéric nom d'usage : CARRE Frédéric devient gérant.)
- 11 mars 2015 : CARRE Frédéric nom d'usage : CARRE n'est plus gérant. PUJOL Stéphane nom d'usage : PUJOL devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI G3P | |
Entrepreneurs individuels | SCI G3P | |
Identifiant de l'entreprise | 432230415 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CHE DE NOVITAL 31150 LESPINASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 21 juin 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 21 juin 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43223041500015 | SCI G3P CHEMIN DE NOVITAL 31150 LESPINASSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
GAYCHET Jean Pierre Daniel Charles nom d'usage : GAYCHET Jean n'est plus gérant associé. CARRE Frédéric nom d'usage : CARRE Frédéric devient gérant.
CARRE Frédéric nom d'usage : CARRE n'est plus gérant. PUJOL Stéphane nom d'usage : PUJOL devient gérant.