M Gerard FERNANDEZ
Président du conseil d`administration de LA HALLE DE PARIS
M Gerard FERNANDEZ a 79 ans ( naissance en 1943), est Président du conseil d`administration de la société LA HALLE DE PARIS
M Gerard FERNANDEZ peut être contacté au siège de la société LA HALLE DE PARIS par courrier à l'adresse LA HALLE DE PARIS 2 VILLA D ORLEANS 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 0140479909 ou par fax au 01Â 40Â 47Â 99Â 09
La société LA HALLE DE PARIS est principalement dirigée par M Gerard FERNANDEZ qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ,maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4721Z (Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- le commerce de détail de fruits et légumes frais
- le commerce de détail de fruits et légumes en conserve
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de fruits et légumes surgelés (cf47.11A)
La société LA HALLE DE PARIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43230445900014.
- M Jamel MESTAOUI, Président (1959) depuis le 29 janvier 2014
- MME Sarah BEN AYED, Directeur général (1985) depuis le 29 janvier 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LA HALLE DE PARIS est de 50 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard FERNANDEZ, Président du conseil d`administration (1943) du 28 septembre 2004 au 10 août 2013
- M Gerard FERNANDEZ, Président (1943) du 10 août 2013 au 29 janvier 2014
- MME Christine FERNANDEZ, Directeur général (1964) du 28 septembre 2004 au 10 août 2013
- MME Christine FERNANDEZ, Directeur général (1964) du 10 août 2013 au 29 janvier 2014
- MME Monique SOLANES, Administrateur (1942) du 28 septembre 2004 au 13 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA HALLE DE PARIS | |
Entrepreneurs individuels | LA HALLE DE PARIS | |
Identifiant de l'entreprise | 432304459 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 2 VLA D ORLEANS 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 25 juillet 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 725 000,00 | |
Résultat net | 38 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4721Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4721Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Synonyme | maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes | |
Principal | maraîcher |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 574 000 |
Immobilisation incorporelle | 518 000 |
Immobilisation corporelle | 49 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 25 000 |
Stock | 5 000 |
Avance | 0 |
Créance | 720 |
Placement | 19 000 |
Total Actif | 599 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 248 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 351 000 |
Total Passif | 599 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 725 000 |
Produit d'exploitation | 1 727 000 |
Charge d'exploitation | 1 680 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 43 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 420 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 38 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43230445900014 | LA HALLE DE PARIS 2 VILLA D ORLEANS 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
modification du Président Fernandez, Gerard Jean, modification du Directeur général Solanes, nom d'usage : Fernandez, Christine Monique.
Commissaire aux comptes titulaire partant : Huard, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Deschamps, Remy
Président partant : Fernandez, Gerard Jean, nomination du Président : Mestaoui, Jamel, Directeur général partant : Solanes, nom d'usage : Fernandez, Christine Monique, nomination du Directeur général : Mestaoui, nom d'usage : Ben Ayed, Sarah