M Philippe GEORGES
Gérant de VIXARS
M Philippe GEORGES a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société VIXARS
M Philippe GEORGES peut être contacté au siège de la société VIXARS par courrier à l'adresse VIXARS M GEORGES PHILIPPE 5 RUE ADOLPHE FOCILLON 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 45Â 42Â 41Â 12
La société VIXARS est principalement dirigée par M Philippe GEORGES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société VIXARS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43294847900014.
- M Philippe GEORGES, Gérant (1958) depuis le 05 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Philippe GEORGES, Gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VIXARS | |
Entrepreneurs individuels | VIXARS | |
Identifiant de l'entreprise | 432948479 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 5 RUE ADOLPHE FOCILLON 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 25 000,00 | |
Résultat net | -16 055,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 47 474 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 47 474 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 114 863 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 19 163 |
Placement | 95 700 |
Total Actif | 162 337 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 129 757 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 32 579 |
Total Passif | 162 336 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 000 |
Produit d'exploitation | 25 000 |
Charge d'exploitation | 45 727 |
Résultat d'exploitation | -20 727 |
Produit financier net | 4 672 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 4 672 |
Résultat courrant | -16 055 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -16 055 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43294847900014 | VIXARS M GEORGES PHILIPPE 5 RUE ADOLPHE FOCILLON 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire