M Pierre CAYRE
Gérant de ALKIA
M Pierre CAYRE a 56 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société ALKIA
M Pierre CAYRE peut être contacté au siège de la société ALKIA par courrier à l'adresse ALKIA 42 B RUE EMILE ZOLA 81100 CASTRES FRANCE
La société ALKIA est principalement dirigée par M Pierre CAYRE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ,réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4741Z (Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc)), les activités sont :
- Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc)
- le commerce de détail d'ordinateurs
- le commerce de détail d'équipements périphériques
- le commerce de détail de consoles de jeux vidéo
- le commerce de détail de logiciels non personnalisés, y compris les jeux vidéo
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de bandes et disques vierges ou enregistrés (cf47.63Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9511Z (Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques), les activités sont :
- la réparation et l'entretien des :
- ordinateurs de bureau
- ordinateurs portables
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- imprimantes
- moniteurs
- claviers
- souris, manettes et boules roulantes et leurs accessoires
- modems informatiques internes et externes
- terminaux informatiques spécialisés
- serveurs informatiques
- scanneurs, y compris lecteurs de codes-barres
- lecteurs de cartes à puce
- casques de réalité virtuelle
- vidéoprojecteurs
- terminaux informatiques, comme les guichets automatiques de banque (GAB), les terminaux point de vente, sans exploitation mécanique
- ordinateurs de poche (assistants personnels)
Mais sont exclues les activités :
- la réparation et l'entretien de modems, équipement porteur (cf95.12Z)
La société ALKIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/09/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43296097900065.
- M Alain VERGNES, Directeur général (1955) depuis le 20 janvier 2004
- M Pierre CAYRE, Président (1966) depuis le 03 décembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALKIA est de 62 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre CAYRE, Gérant (1966) du 20 janvier 2004 au 03 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALKIA | |
Entrepreneurs individuels | ALKIA | |
Identifiant de l'entreprise | 432960979 | |
Numéro interne du siège | 00065 | |
Adresse | RIEUMAS 81150 MARSSAC SUR TARN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 octobre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 175 000,00 | |
Résultat net | 312 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4741Z : Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | |
Activité principale de l'entreprise | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale au registre des métiers | 9511ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'ordinateur, vendeur de matériel informatique, vendeur de micro-informatique, vendeur d'équipement informatique, vendeur de jeux vidéo, vendeur de consoles de jeux, magasin de matériel informatique, magasin de micro-informatique, magasin d'é | |
Principal | vendeur de matériel informatique | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Synonyme | réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 215 000 |
Immobilisation incorporelle | 149 000 |
Immobilisation corporelle | 63 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 1 584 000 |
Stock | 338 000 |
Avance | 0 |
Créance | 841 000 |
Placement | 405 000 |
Total Actif | 1 800 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 999 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 7 000 |
Dette | 794 000 |
Total Passif | 1 800 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 175 000 |
Produit d'exploitation | 4 252 000 |
Charge d'exploitation | 3 850 000 |
Résultat d'exploitation | 402 000 |
Produit financier net | 26 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 23 000 |
Résultat courrant | 425 000 |
Produit exceptionnel | 25 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 23 000 |
Résultat net | 312 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43296097900065 | ALKIA ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE ECO2 LIEU DIT RIEUMAS 81150 MARSSAC SUR TARN FRANCE |
43296097900057 | ALKIA 42 B RUE EMILE ZOLA 81100 CASTRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 54 00 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-albi.fr.
Les greffiers sont : GOUX Frédéric
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 16h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
Gérant : CAYRE Pierre, Serge, Marie Gérant : VERGNES Alain Commissaire aux comptes titulaire : GASQUET Didier Commissaire aux comptes suppléant : CAVALIE Bertrand
Président : CAYRE Pierre, Serge, Marie Directeur général : VERGNES Alain Commissaire aux comptes titulaire : GASQUET Didier Commissaire aux comptes suppléant : CAVALIE Bertrand
Président : C'PRO GROUPE (SAS) ; Directeur général : CAYRE Pierre, Serge, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CAVALIE Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS - GESTION DES ENTREPRISES - E.C.C.G.E (SARL)
Dans le ressort du siège du fonds vendu : 14 rue des écoles- 31240 Saint Jean, avec copie à Me Michèle Ducomte-Bouterre , 24 Avenue Etienne Billières- 31300 Toulouse