M Pascal BUTEL
Administrateur de ADENTIS
M Pascal BUTEL a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société ADENTIS
M Pascal BUTEL peut être contacté au siège de la société ADENTIS par courrier à l'adresse ADENTIS 93 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE, par téléphone au 0149662000
La société ADENTIS est principalement dirigée par M Pascal BUTEL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société ADENTIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/05/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43324235100057.
- M Jean-Pierre RODET, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 30 janvier 2016
Anciens dirigeants :
- M Christophe DECLERCK, Administrateur (1956) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Denis ESCUDIER, Président du conseil d`administration (1967) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Denis ESCUDIER, Président du conseil d`administration (1967) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- M Didier ROBERT, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Didier ROBERT, Administrateur (1967) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- M Geoffrey GAULLIER, Président (1975) du 09 juillet 2011 au 19 novembre 2013
- M Matthieu GROSFILS, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Matthieu GROSFILS, Administrateur (1967) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- M Pascal BUTEL, Administrateur (1966) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Pascal BUTEL, Administrateur (1966) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- M Pascal THEVENOT, Directeur général délégué (1966) du 19 janvier 2005 au 09 juillet 2011
- M Patrice GIUDICELLI, Président (1960) du 19 novembre 2013 au 26 décembre 2016
- M Stephane MADRANGE, Directeur général délégué (1965) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Stephane MADRANGE, Directeur général délégué (1965) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- M Stephane MADRANGE, Directeur général (1965) du 10 décembre 2011 au 26 décembre 2016
- MME Anne MADRANGE, Administrateur (1964) du 19 janvier 2005 au 09 juillet 2011
- MME Florence ESCUDIER, Administrateur (1964) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- MME Florence ESCUDIER, Administrateur (1964) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
- MME Isabelle DE ROYS DE LEDIGNAN SAINT MICHEL, Administrateur (1966) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- MME Isabelle DE ROYS DE LEDIGNAN SAINT MICHEL, Administrateur (1966) du 06 février 2010 au 09 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 janvier 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 janvier 2016
- DEXTER, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 janvier 2016
- HIQ CONSULTING, Président depuis le 26 décembre 2016
93 RUE NATIONALE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Téléphone : 0149662000 Société
ADENTIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ADENTIS | |
Entrepreneurs individuels | ADENTIS | |
Identifiant de l'entreprise | 433242351 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 93 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 183 490,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 15 octobre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 363 000,00 | |
Résultat net | 225 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 345 000 |
Immobilisation incorporelle | 200 000 |
Immobilisation corporelle | 10 000 |
Immobilisation financière | 135 000 |
Actif circulant net | 1 231 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 224 000 |
Placement | 7 000 |
Total Actif | 1 576 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 468 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 108 000 |
Total Passif | 1 576 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 363 000 |
Produit d'exploitation | 3 384 000 |
Charge d'exploitation | 3 163 000 |
Résultat d'exploitation | 221 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 224 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 90 000 |
Résultat exceptionnel | -87 000 |
Résultat net | 225 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43324235100057 | ADENTIS 93 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
43324235100073 | ADENTIS 9 RUE PAULIN TALABOT 31100 TOULOUSE FRANCE |
43324235100073 | ADENTIS 9 RUE PAULIN TALABOT 31100 TOULOUSE |
43324235100073 | ADENTIS 9 RUE PAULIN TALABOT 31100 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Administrateur : GROSFILS Matthieu Jean Pierre François modification le 26 Octobre 2007 Administrateur : LAPIERRE Florence Juliette Simone modification le 26 Octobre 2007 Administrateur : AMOUROUX Isabelle Madeleine Jeanne modification le 26 Octobre 2007 Administrateur : AUJAY Anne Sophie modification le 26 Octobre 2007 Administrateur : ROBERT Didier Jean Louis modification le 26 Octobre 2007 Administrateur : BUTEL Pascal Marc Jean Pierre modification le 26 Octobre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : RICHARD André Claude modification le 26 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BERAT Christian modification le 26 Octobre 2007 Directeur général délégué : THEVENOT Pascal modification le 26 Octobre 2007 Président du conseil d'administration et directeur général : ESCUDIER Denis Michel Marie modification le 03 Février 2010 Directeur général délégué : MADRANGE Stéphane Pascal Philippe modification le 26 Octobre 2007
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Commissaire aux comptes titulaire : RICHARD André Claude en fonction le 07 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BERAT Christian en fonction le 07 Juillet 2011 Président : GAULLIER Geoffrey modification le 03 Août 2011 Directeur général : MADRANGE Stéphane en fonction le 06 Décembre 2011
Président : GAULLIER Geoffrey modification le 03 Août 2011 Directeur général : MADRANGE Stéphane en fonction le 06 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : RODET Jean-Pierre en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DEXTER en fonction le 21 Mai 2012
Directeur général : MADRANGE Stéphane en fonction le 15 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : RODET Jean-Pierre en fonction le 15 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DEXTER en fonction le 15 Novembre 2013 Président : GIUDICELLI Patrice en fonction le 15 Novembre 2013
Directeur général : MADRANGE Stéphane en fonction le 15 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : RODET Jean-Pierre en fonction le 15 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DEXTER en fonction le 15 Novembre 2013 Président : GIUDICELLI Patrice en fonction le 15 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 30 Janvier 2014
Commissaire aux comptes suppléant : RODET Jean-Pierre en fonction le 15 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DEXTER en fonction le 15 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 30 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 30 Janvier 2014 ; Président : HIQ CONSULTING en fonction le 08 Décembre 2016
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Président : MOONGY ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS