M Jean-Yves CLEMENT
Gérant de JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE
M Jean-Yves CLEMENT a 70 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE
M Jean-Yves CLEMENT peut être contacté au siège de la société JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE par courrier à l'adresse JEAN YVES CLEMENT ARCHITECTE AMPLITUDE 49 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 12Â 25Â 84 ou par fax au 04Â 76Â 12Â 90Â 36
La société JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE est principalement dirigée par M Jean-Yves CLEMENT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43353517600047.
- M Jean-Yves CLEMENT, Gérant (1954) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre BARON, Gérant (1950) du 30 janvier 2015 au 27 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 février 2015 : BARON Jean-Pierre nom d'usage : BARON devient gérant.)
- 17 février 2017 : BARON Jean-Pierre nom d'usage : BARON n'est plus gérant)
- 06 octobre 2019 : CLEMENT Jean-yves nom d'usage : CLEMENT n'est plus gérant. GAILLARD Laurent Charles Maurice nom d'usage : GAILLARD devient gérant. MICHEL Jean-François Thierry nom d'usage : MICHEL devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE | |
Entrepreneurs individuels | JEAN-YVES CLEMENT ARCHITECTE | |
Identifiant de l'entreprise | 433535176 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 10 T BD GAMBETTA 38000 GRENOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 323 190,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 novembre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 619 000,00 | |
Résultat net | 51 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 114 000 |
Immobilisation incorporelle | 50 000 |
Immobilisation corporelle | 63 000 |
Immobilisation financière | 600 |
Actif circulant net | 849 000 |
Stock | 454 000 |
Avance | 0 |
Créance | 316 000 |
Placement | 79 000 |
Total Actif | 964 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 499 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 12 000 |
Dette | 453 000 |
Total Passif | 964 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 619 000 |
Produit d'exploitation | 1 631 000 |
Charge d'exploitation | 1 561 000 |
Résultat d'exploitation | 70 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 64 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 51 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43353517600047 | JEAN YVES CLEMENT ARCHITECTE AMPLITUDE 10 T BOULEVARD GAMBETTA 38000 GRENOBLE FRANCE |
43353517600047 | JEAN YVES CLEMENT ARCHITECTE AMPLITUDE 10 T BOULEVARD GAMBETTA 38000 GRENOBLE FRANCE |
43353517600039 | JEAN YVES CLEMENT ARCHITECTE AMPLITUDE 49 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
BARON Jean-Pierre nom d'usage : BARON devient gérant.
BARON Jean-Pierre nom d'usage : BARON n'est plus gérant
CLEMENT Jean-yves nom d'usage : CLEMENT n'est plus gérant. GAILLARD Laurent Charles Maurice nom d'usage : GAILLARD devient gérant. MICHEL Jean-François Thierry nom d'usage : MICHEL devient gérant
Art. L.236-14 du code de commerce