M Patrick CORDAT
Administrateur de ANTERNE
M Patrick CORDAT a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société ANTERNE
M Patrick CORDAT peut être contacté au siège de la société ANTERNE par courrier à l'adresse ANTERNE GRANDS PRES 73130 STE MARIE DE CUINES FRANCE
La société ANTERNE est principalement dirigée par M Patrick CORDAT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ANTERNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43366881100022.
- M Bruno CORDAT, Président (1968) depuis le 30 novembre 2004
Anciens dirigeants :
- M Bruno CORDAT, Directeur général (1968) du 30 novembre 2004 au 06 juin 2012
- M Jacques CORDAT, Administrateur (1931) du 30 novembre 2004 au 06 juin 2012
- M Patrick CODAT, Administrateur (1958) du 06 août 2011 au 06 juin 2012
- M Patrick CORDAT, Administrateur (1952) du 30 novembre 2004 au 06 août 2011
- MME Helene CORDAT, Administrateur (1935) du 30 novembre 2004 au 06 juin 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANTERNE | |
Entrepreneurs individuels | ANTERNE | |
Identifiant de l'entreprise | 433668811 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | GRANDS PRES 73130 SAINTE MARIE DE CUINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 mai 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 octobre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 491 800,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 182 300 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 182 300 |
Actif circulant net | 195 100 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 184 000 |
Placement | 11 100 |
Total Actif | 4 377 400 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 801 400 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 575 900 |
Total Passif | 4 377 400 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 30 900 |
Résultat d'exploitation | -30 900 |
Produit financier net | 531 300 |
Charge financière | 600 |
Résultat financier | 530 800 |
Résultat courrant | 499 900 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 491 800 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43366881100022 | ANTERNE GRANDS PRES 73130 STE MARIE DE CUINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration : CORDAT Bruno modification le 03 Août 2011 Directeur général : CORDAT Bruno Administrateur : CODAT Patrick Administrateur : DURAND Hélène Administrateur : CORDAT Jacques Commissaire aux comptes titulaire : RSM CCI CONSEILS modification le 03 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES
Président : CORDAT Bruno modification le 01 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RSM CCI CONSEILS modification le 03 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES modification le 01 Juin 2012
Président : CORDAT Bruno modification le 01 Juin 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM CCI CONSEILS modification le 03 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : J CAUSSE ET ASSOCIES modification le 01 Juin 2012 ; Directeur général : HONORE Sandrine Agnès en fonction le 09 Janvier 2019