M Joel PECHEVIE
Administrateur de ARGOS LASER
M Joel PECHEVIE a 63 ans ( naissance en 1959), est Administrateur de la société ARGOS LASER
M Joel PECHEVIE peut être contacté au siège de la société ARGOS LASER par courrier à l'adresse ARGOS LASER ZAC PARIS NORD II 14 RUE DE LA PERDRIX BP 46047 VILLEPINTE 95912 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 FRANCE, par téléphone au 0148630595 ou par fax au 01Â 48Â 63Â 08Â 94
La société ARGOS LASER est principalement dirigée par M Joel PECHEVIE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société ARGOS LASER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43378083000017.
Anciens dirigeants :
- M Daniel DALIPHARD, Administrateur (1967) du 23 novembre 2004 au 07 décembre 2004
- M Didier GILARDEAU, Président (1949) du 23 novembre 2004 au 28 janvier 2012
- M Jacques GILLE, Administrateur (1951) du 23 novembre 2004 au 07 décembre 2004
- M Jean-Charles RIBARD, Président (1964) du 28 janvier 2012 au 05 avril 2014
- M Joel PECHEVIE, Administrateur (1959) du 23 novembre 2004 au 07 décembre 2004
- M Juan GONZALEZ, Administrateur (1957) du 23 novembre 2004 au 07 décembre 2004
Dirigeants personne morale:
- ISE INVEST, Président depuis le 05 avril 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARGOS LASER | |
Entrepreneurs individuels | ARGOS LASER | |
Identifiant de l'entreprise | 433780830 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 décembre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 90 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 décembre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 572 386,00 | |
Résultat net | 61 025,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 20 295 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 024 |
Immobilisation financière | 9 271 |
Actif circulant net | 492 021 |
Stock | 17 818 |
Avance | 0 |
Créance | 253 616 |
Placement | 220 587 |
Total Actif | 512 314 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 255 447 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 256 867 |
Total Passif | 512 314 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 572 386 |
Produit d'exploitation | 573 395 |
Charge d'exploitation | 492 062 |
Résultat d'exploitation | 81 333 |
Produit financier net | 597 |
Charge financière | 878 |
Résultat financier | -281 |
Résultat courrant | 81 052 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 61 025 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43378083000017 | ARGOS LASER ZAC PARIS NORD II 14 RUE DE LA PERDRIX BP 46047 VILLEPINTE 95912 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE Robert en fonction le 11 Décembre 2000 Président : GILARDEAU Didier en fonction le 04 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FINANCIER D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 08 Août 2011
Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE Robert en fonction le 11 Décembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FINANCIER D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 08 Août 2011 Président : RIBARD Jean-Charles en fonction le 26 Janvier 2012
Président : RIBARD Jean-Charles modification le 09 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : MODELA AUDIT en fonction le 30 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : TISSERAND LE GUILLOUX Mélanie en fonction le 30 Juillet 2013
Commissaire aux comptes suppléant : MODELA AUDIT en fonction le 30 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : TISSERAND LE GUILLOUX Mélanie en fonction le 30 Juillet 2013 Président : ISE INVEST en fonction le 03 Avril 2014
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Cabinet de Me Christelle NICLET-LAGEAT 27 Avenue de la Constellation 95800 CERGY